Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2236474 RSS: Akte

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 95
05.02.2010 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
05.02.2010 Zeichnungen Recherche / Prüfung 2
05.02.2010 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
05.02.2010 Beschreibung Recherche / Prüfung 28
05.02.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
05.02.2010 Anlage Recherche / Prüfung 1
05.02.2010 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
05.02.2010 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
06.04.2010 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 35
30.04.2010 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands Recherche / Prüfung 2
30.04.2010 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
02.07.2010 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter Recherche / Prüfung 1
07.07.2010 Schreiben das automatische Abbuchungsverfahren betreffend Recherche / Prüfung 1
12.07.2010 Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags Recherche / Prüfung 1
25.08.2010 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
25.08.2010 Erklärung, dass eine Recherche nicht möglich ist Recherche / Prüfung 2
25.08.2010 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
08.09.2010 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
11.10.2010 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
19.05.2011 Anmeldung gilt als zurückgenommen (Nichtentrichtung Prüfungs-/Benennungsgebühr/Nichtbeantwortung schriftlicher Bescheid) Recherche / Prüfung 2
06.09.2011 Schlussverfügung (Anmeldung gilt als zurückgenommen/Anmeldung zurückgewiesen) Recherche / Prüfung 1
07.12.2011 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter Recherche / Prüfung 1
19.02.2013 Antrag auf Adressänderung des Anmelders Recherche / Prüfung 1
10.04.2013 Antrag auf Änderung von Kundendaten kann nicht mehr eingetragen werden Recherche / Prüfung 1