Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP2236474 RSS : dossier

Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 95
05.02.2010 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4
05.02.2010 Dessins Recherche / Examen 2
05.02.2010 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
05.02.2010 Description Recherche / Examen 28
05.02.2010 Revendications Recherche / Examen 2
05.02.2010 Pièce-jointe Recherche / Examen 1
05.02.2010 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
05.02.2010 Abrégé Recherche / Examen 1
06.04.2010 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 35
30.04.2010 Invitation à indiquer les éléments constituant l'objet de la recherche Recherche / Examen 2
30.04.2010 Annexe à la notification Recherche / Examen 1
02.07.2010 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
07.07.2010 Lettre relative à la procédure de prélèvement automatique Recherche / Examen 1
12.07.2010 Confirmation de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique Recherche / Examen 1
25.08.2010 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
25.08.2010 Déclaration qu'une recherche est impossible Recherche / Examen 2
25.08.2010 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
08.09.2010 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 1
11.10.2010 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
19.05.2011 Demande réputée retirée (non-paiement de la taxe d'examen/de désignation/défaut de réponse à l'opinion écrite) Recherche / Examen 2
06.09.2011 Instructions finales (demande réputée retirée/demande rejetée) Recherche / Examen 1
07.12.2011 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
19.02.2013 Requête en changement d'adresse du déposant Recherche / Examen 1
10.04.2013 Requête en inscription des modifications des données clients ne peut plus être enregistrée Recherche / Examen 1