EP1043659 - Vorrichtung und Verfahren zur Vorbeugung von Computerprogrammänderungen und entsprechender Computerprogrammdatenträger. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/41] | Dateiunterschriftsprüfung | ||
[2002/41] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 29.08.2007 [2007/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Konami Corporation 4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-6330 / JP | Für alle benannten Staaten Konami Computer Entertainment Tokyo Co., Ltd. 3-25, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0051 / JP | [N/P] |
Frühere [2003/13] | Für alle benannten Staaten Konami Corporation 4-1, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-6330 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Konami Computer Entertainment Tokyo Co., Ltd. 3-25, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0051 / JP | |||
Frühere [2003/04] | Für alle benannten Staaten Konami Corporation 4-1, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-6330 / JP | ||
Frühere [2000/41] | Für alle benannten Staaten Konami Co., Ltd. 3-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Ishikawa, Hirotaka 102 Itou-haitsu, 2-19-4 Suidou Bunkyou-ku, Tokyo-to / JP | [2000/41] | Vertreter | Brunner, Michael John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2000/41] | Brunner, Michael John GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00302896.6 | 05.04.2000 | [2000/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990103256 | 09.04.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 10325699 | [2000/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1043659 | Datum: | 11.10.2000 | Sprache: | EN | [2000/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1043659 | Datum: | 22.08.2001 | [2001/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1043659 | Datum: | 11.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.2001 | Klassifikation | IPC: | G06F11/00, G06F1/00 | [2001/34] | CPC: |
G06F21/565 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/41] | G06F11/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/41] | Erstreckungsstaaten | AL | 04.01.2002 | LT | 04.01.2002 | LV | 04.01.2002 | MK | 04.01.2002 | RO | 04.01.2002 | SI | 04.01.2002 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zur Vorbeugung von Computerprogrammänderungen und entsprechender Computerprogrammdatenträger. | [2002/41] | Englisch: | System and method for preventing computer programs to be altered and computer program storage medium therefor. | [2002/41] | Französisch: | Système et méthode pour la prévention d'altération de programmes d' ordinateurs et support de programme d'ordinateur associé | [2002/41] |
Frühere [2000/41] | Dateiunterschriftsprüfung | ||
Frühere [2000/41] | File signature check | ||
Frühere [2000/41] | Vérification d'une signature d'un fichier | Prüfungsverfahren | 04.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/11] | 11.10.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.04.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.04.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.06.2003 | BE | 11.06.2003 | CH | 11.06.2003 | CY | 11.06.2003 | FI | 11.06.2003 | IT | 11.06.2003 | LI | 11.06.2003 | NL | 11.06.2003 | DK | 11.09.2003 | GR | 11.09.2003 | PT | 11.09.2003 | SE | 11.09.2003 | ES | 22.09.2003 | [2007/35] |
Frühere [2007/08] | AT | 11.06.2003 | |
BE | 11.06.2003 | ||
CH | 11.06.2003 | ||
CY | 11.06.2003 | ||
FI | 11.06.2003 | ||
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
DK | 11.09.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/29] | AT | 11.06.2003 | |
BE | 11.06.2003 | ||
CH | 11.06.2003 | ||
FI | 11.06.2003 | ||
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
DK | 11.09.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/28] | AT | 11.06.2003 | |
BE | 11.06.2003 | ||
CH | 11.06.2003 | ||
FI | 11.06.2003 | ||
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/10] | AT | 11.06.2003 | |
CH | 11.06.2003 | ||
FI | 11.06.2003 | ||
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/05] | AT | 11.06.2003 | |
CH | 11.06.2003 | ||
FI | 11.06.2003 | ||
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/03] | AT | 11.06.2003 | |
CH | 11.06.2003 | ||
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/02] | CH | 11.06.2003 | |
LI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
Frühere [2004/01] | CH | 11.06.2003 | |
LI | 11.06.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5598530 (NAGAE TAKAAKI [JP]); | [A] - OHLSSON J ET AL, "IMPLICIT SIGNATURE CHECKING", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FAULT TOLERANT COMPUTING,US,LOS ALAMITOS, IEEE COMP. SOC. PRESS, (19950627), vol. SYMP. 25, ISBN 0-7803-2965-1, pages 218 - 227, XP000597794 [A] 1 * the whole document * |