EP1103457 - Einhakbare Seilklemme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.11.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.11.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.01.2004 [2004/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Steiner, George 58 Hillcrest Avenue Lachine Quebec H8R 1J2 / CA | [N/P] |
Frühere [2001/22] | Für alle benannten Staaten Steiner, George 58 Hillcrest Avenue Lachine, Quebec H8R 1J2 / CA | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/22] | Vertreter | Hall, Matthew Benjamin Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2001/22] | Hall, Matthew Benjamin Frank B. Dehn & Co. 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00310567.3 | 29.11.2000 | [2001/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990450896 | 29.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 450896 | [2001/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1103457 | Datum: | 30.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1103457 | Datum: | 15.01.2003 | [2003/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.11.2002 | Klassifikation | IPC: | B63B21/04, B63B59/02, F16G11/14 | [2001/22] | CPC: |
B63B21/04 (EP,US);
B63B21/08 (EP,US);
F16G11/046 (EP,US);
F16G11/103 (EP,US);
F16G11/143 (EP,US);
Y10T24/39 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2003/40] |
Frühere [2001/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einhakbare Seilklemme | [2001/22] | Englisch: | Hooker cleat | [2001/22] | Französisch: | Serre-câble accrochable | [2001/22] | Prüfungsverfahren | 03.06.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/01] | 21.07.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/01] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2002 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US1546798 (NILS SEAGREN) [Y] 6 * figures 3,4 *; | [Y]FR644997 (JARRY JULES-LOUIS-ALBERT;ROUANET ROGER-LEGER-MARIE-FE) [Y] 2 * figure - *; | [Y]FR2388153 (SODERY SA [FR]) [Y] 2 * figure - *; | [XY]US4280435 (LOOMIS DONALD W) [X] 1,4,7,8 * column 2, line 57 - column 5, line 43; figure - * [Y] 2,6; | [A]US5493983 (HURT NORBERT M [US]) [A] 1-10* abstract * |