EP1067715 - Vorrichtung zur Polarisationsdispersionskompensierung in einem optischen Übertragungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.08.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.09.2009 [2009/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 54, rue la Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2007/14] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 54 rue La Boétie 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2001/02] | Für alle benannten Staaten ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Penninckx, Denis 5, rue Pasteur 91620 Nozay / FR | 02 /
Lanne, Stéphanie 41, rue des Plantes 75014 Paris / FR | 03 /
Hamaide, Jean-Pierre 46bis, rue du Docteur L. Babin 91180 St Germain les Arpajon / FR | [2001/02] | Vertreter | Shamsaei Far, Hassan, et al Alcatel-Lucent International Patent Business Site Nokia Paris Saclay Route de Villejust 91620 Nozay / FR | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Shamsaei Far, Hassan, et al Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 54 rue La Boétie 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2007/25] | Korakis-Ménager, Sophie, et al Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 54 rue La Boétie 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2001/02] | Lamoureux, Bernard, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propriété industrielle 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00401698.6 | 15.06.2000 | [2001/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990008846 | 08.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9908846 | [2001/02] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1067715 | Datum: | 10.01.2001 | Sprache: | FR | [2001/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.10.2000 | Klassifikation | IPC: | H04B10/135, H04B10/18 | [2001/02] | CPC: |
H04B10/25133 (EP,US);
H04B10/2572 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Polarisationsdispersionskompensierung in einem optischen Übertragungssystem | [2001/02] | Englisch: | Apparatus for polarisation dispersion compensation in an optical transmission system | [2001/02] | Französisch: | Dispositif de compensation de la dispersion de polarisation dans un système de transmission optique | [2001/02] | Prüfungsverfahren | 10.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/36] | 17.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/39] | 06.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 16.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0716516 (AT & T CORP [US]) [A] 1-10 * abstract * * column 1, line 14 - column 3, line 35 * * claims 1,19 *; | [A]EP0700178 (FUJITSU LTD [JP]) [A] 1-10 * abstract * | vom Anmelder | EP0716516 | EP0700178 |