Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1211926

EP1211926 - VERFAHREN ZUR ZUCHT VON TOMATEN MIT NIEDRIGEM WASSERGEHALT UND PRODUKT DIESES VERFAHRENS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent widerrufen
Status aktualisiert am  03.08.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 22.02.2019
FrüherePatent erteilt
Status aktualisiert am  17.04.2018
Letztes Ereignis   Tooltip11.01.2019Änderung - Klassifikationveröffentlicht am 13.02.2019  [2019/07]
AnmelderFür alle benannten Staaten
STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE
Volcani Research Center P.O. Box 6
IL-50 250 Beit Dagan / IL
[N/P]
Frühere [2002/24]Für alle benannten Staaten
STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE
Volcani Research Center P.O. Box 6
IL-50 250 Beit Dagan / IL
Erfinder01 / SCHAFFER, Arthur
16 Hazait Street
73127 Hashmonaim / IL
 [2002/24]
VertreterVossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
[N/P]
Frühere [2008/35]Vossius & Partner
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
Frühere [2006/04]Vossius & Partner
Siebertstrasse 4
81675 München / DE
Frühere [2002/24]Perry, Robert Edward
GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street
London EC2M 7LH / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag00940724.804.07.2000
[2002/24]
WO2000IL00389
Prioritätsnummer, PrioritätstagIL1999013150919.08.1999         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 13150999
[2002/24]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO0113708
Datum:01.03.2001
Sprache:EN
[2001/09]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1211926
Datum:12.06.2002
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 01.03.2001 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2002/24]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1211926
Datum:26.11.2003
Sprache:EN
[2003/48]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP01.03.2001
KlassifikationInternationalen:A01H5/10, A01H1/04
[2002/24]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   CY,   DE,   DK,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE [2002/24]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
LTNoch nicht entrichtet
LVNoch nicht entrichtet
MKNoch nicht entrichtet
RONoch nicht entrichtet
SINoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN ZUR ZUCHT VON TOMATEN MIT NIEDRIGEM WASSERGEHALT UND PRODUKT DIESES VERFAHRENS[2002/24]
Englisch:METHOD FOR BREEDING TOMATOES HAVING REDUCED WATER CONTENT AND PRODUCT OF THE METHOD[2002/24]
Französisch:PROCEDE PERMETTANT DE CULTIVER DES TOMATES AYANT UNE TENEUR EN EAU REDUITE ET PRODUIT OBTENU AU MOYEN DE CE PROCEDE[2002/24]
Eintritt in die regionale Phase08.03.2002Nationale Grundgebühr entrichtet 
08.03.2002Benennungsgebühr(en) entrichtet 
08.03.2002Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren19.03.2001Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP
08.03.2002Prüfungsantrag gestellt  [2002/24]
03.02.2003Ankündigung der Patenterteilung
18.07.2003Erteilungsgebühr entrichtet
18.07.2003Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
18.09.2003Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet
01.11.2011Einwendungen Dritter
04.11.2011Einwendungen Dritter
21.11.2011Einwendungen Dritter
08.12.2011Einwendungen Dritter
14.02.2012Einwendungen Dritter
07.03.2012Einwendungen Dritter
08.09.2017Einwendungen Dritter
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  12.08.2004  30.08.2004  ADMISSIBLE
UNILEVER N.V. / UNILEVER PLC
Weena 455/Unilever House, 100 Victoria Embankment
3013 AL Rotterdam/London EC4Y 0DY / NL
Vertreter des Einsprechenden
Tjon, Hon Kong Guno
Unilever N.V.
Unilever Patent Group
Olivier van Noortlaan 120
3133 AT Vlaardingen / NL
 [2015/21]
Frühere [2004/41]
Einsprechende(r)01  12.08.2004   
Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam / NL
Vertreter des Einsprechenden
Tjon Tien Ril, Hon Kong Guno
Unilever N.V., Patent Department P.O. Box 137
3130 AC Vlaardingen / NL
01.10.2004Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
08.04.2005Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
16.03.2006Termin der mündlichen Verhandlung
03.04.2006Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
29.05.2006Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren
10.11.2016Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02)
08.02.2018Absage der mündlichen Verhandlung die für den 08.03.2018 geplant war
08.03.2018Termin der mündlichen Verhandlung
18.04.2018Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents
28.04.2018Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2018/36]
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch08.08.2006Beschwerde eingegangen No.  T1242/06
29.09.2006Begründung eingereicht
08.12.2015Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang
07.08.2006Beschwerde eingegangen No.  T1242/06
29.09.2006Begründung eingereicht
08.12.2015Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang
08.11.2011Termin der mündlichen Verhandlung
16.11.2011Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
19.09.2007Termin der mündlichen Verhandlung
27.09.2007Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
08.12.2015Termin der mündlichen Verhandlung
11.12.2015Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Antrag auf Weiterbehandlung für:26.09.2003Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
29.09.2003Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs)
Antrag stattgegeben
09.10.2003Entscheidung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
12.07.2002Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
31.07.2003Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT26.11.2003
CY26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
PT26.04.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
GB04.07.2016
IT04.07.2016
ES05.07.2016
BE31.07.2016
CH31.07.2016
LI31.07.2016
FR01.08.2016
NL01.08.2016
DE01.02.2017
GR07.02.2017
[2018/28]
Frühere [2017/45]AT26.11.2003
CY26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
PT26.04.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
GB04.07.2016
IT04.07.2016
BE31.07.2016
CH31.07.2016
LI31.07.2016
FR01.08.2016
NL01.08.2016
DE01.02.2017
GR07.02.2017
Frühere [2017/23]AT26.11.2003
CY26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
PT26.04.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
GB04.07.2016
BE31.07.2016
CH31.07.2016
LI31.07.2016
FR01.08.2016
NL01.08.2016
DE01.02.2017
GR07.02.2017
Frühere [2017/03]AT26.11.2003
CY26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
PT26.04.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
BE31.07.2016
Frühere [2008/03]AT26.11.2003
CY26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
PT26.04.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
Frühere [2007/08]AT26.11.2003
CY26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
Frühere [2005/24]AT26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
LU04.07.2004
IE05.07.2004
MC31.07.2004
Frühere [2005/23]AT26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
LU04.07.2004
MC31.07.2004
Frühere [2005/22]AT26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
MC31.07.2004
Frühere [2004/41]AT26.11.2003
FI26.11.2003
DK26.02.2004
SE26.02.2004
Frühere [2004/31]AT26.11.2003
FI26.11.2003
SE26.02.2004
Frühere [2004/26]FI26.11.2003
SE26.02.2004
Frühere [2004/24]SE26.02.2004
Angeführt inInternationale Recherche[A]  - GOLIAS, J., "Resistance of tomato cultivars to fruit cracking", CAB, CAB INTERNATIONAL, WALLINGFORD, OXON, GB, (1984), XP002149829 [A] 1,15,16 * abstract *
 [AD]  - BERNACCHI D ET AL, "Advanced backcross QTL analysis in tomato. I. Identification of QTLS for traits of agronomic importance from Lycopersicon hirsutum.", BIOSIS, BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US, (199808), Database accession no. PREV199800480218, XP002149830 [AD] 1,15,16 * abstract *
    [ ] - THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, (199808), vol. 97, no. 3, ISSN 0040-5752, pages 381 - 397
sonstige   - Deutscher Bundestag, Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Drucksache 17/8344, XP003030402