EP1197033 - VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER ANTWORT ZUR VERWENDUNG IN EINEM AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/16] | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER ANTWORT | ||
[2005/38] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Setec Oy Suometsäntie 1 01740 Vantaa / FI | [2006/10] |
Frühere [2002/16] | Für alle benannten Staaten Setec oy Suometsäntie 1 01740 Vantaa / FI | Erfinder | 01 /
PAATERO, Lauri Rikalantie 4 FIN-00970 Helsinki / FI | [2002/16] | Vertreter | Holmström, Stefan Mikael Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2002/16] | Holmström, Stefan Mikael Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00949509.4 | 14.07.2000 | [2002/16] | WO2000FI00649 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19990001617 | 16.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 991617 | [2002/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0106700 | Datum: | 25.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1197033 | Datum: | 17.04.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.01.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1197033 | Datum: | 08.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 25.01.2001 | Klassifikation | IPC: | H04L9/30 | [2002/16] | CPC: |
H04L9/3271 (EP,US);
G06Q20/367 (EP,US);
G06Q20/3674 (EP,US);
G06Q20/3829 (EP,US);
G06Q20/4012 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/16] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER ANTWORT ZUR VERWENDUNG IN EINEM AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN | [2005/38] | Englisch: | METHOD OF PRODUCING A RESPONSE FOR USE IN AN AUTHENTICATION PROCESS | [2005/38] | Französisch: | PROCEDE POUR OBTENIR UNE REPONSE APTE A ETRE UTILISE DANS UN PROCEDE D'AUTHENTICATION | [2005/38] |
Frühere [2002/16] | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER ANTWORT | ||
Frühere [2002/16] | METHOD OF PRODUCING A RESPONSE | ||
Frühere [2002/16] | PROCEDE POUR OBTENIR UNE REPONSE | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.02.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.02.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.02.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 01.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/16] | 20.12.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.04.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.03.2006 | BE | 08.03.2006 | CH | 08.03.2006 | CY | 08.03.2006 | FI | 08.03.2006 | IT | 08.03.2006 | LI | 08.03.2006 | NL | 08.03.2006 | DK | 08.06.2006 | SE | 08.06.2006 | GR | 09.06.2006 | ES | 19.06.2006 | IE | 14.07.2006 | LU | 14.07.2006 | MC | 31.07.2006 | PT | 08.08.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/36] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
LU | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/35] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/25] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/19] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/13] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/09] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/08] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Frühere [2006/50] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Frühere [2006/45] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
Frühere [2006/43] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
Frühere [2006/42] | CH | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
Frühere [2006/36] | FI | 08.03.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4799258 (DAVIES DONALD W [GB]); | [A]US5546463 (CAPUTO ANTHONY A [US], et al); | [X]WO9935782 (CRYPTOGRAPHY RES INC [US]); | [X] - MESSERGES T. ET AL., "Investigation of power analysis attacks on smart cards", PROCEEDINGS OF THE USENIX WORKSHOP ON SMARTCARD TECHNOLOGY (SMARTCARD'99), USENIX ASSOC, USA, (19990510), pages 151 - 161, XP002905430 |