EP1226136 - TYROSIN KINASEINHIBITOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.11.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.11.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.12.2005 [2005/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065-0907 / US | [N/P] |
Frühere [2002/31] | Für alle benannten Staaten Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065-0907 / US | Erfinder | 01 /
ARRINGTON, Kenneth, L. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 02 /
BILODEAU, Mark, T. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 03 /
FRALEY, Mark, E. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 04 /
HARTMAN, George, D. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 05 /
HOFFMAN, William, F. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 06 /
HUNGATE, Randall, W. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 07 /
KIM, Yuntae 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | [2002/31] | Vertreter | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road, Harlow Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Frühere [2004/27] | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | ||
Frühere [2002/31] | Thompson, John Dr. Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00978230.1 | 16.10.2000 | [2002/31] | WO2000US28625 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990160356P | 19.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 160356 P | [2002/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0129025 | Datum: | 26.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/17] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1226136 | Datum: | 31.07.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.04.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1226136 | Datum: | 29.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/53] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.11.2001 | Klassifikation | IPC: | C07D401/00 | [2002/31] | CPC: |
C07D413/14 (EP,US);
C07D409/14 (EP,KR,US);
A61K31/495 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P19/08 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/12 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07D401/04 (EP,US);
C07D401/06 (KR);
| C-Set: |
A61K31/495, A61K2300/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/31] | Erstreckungsstaaten | AL | 21.05.2002 | LT | 21.05.2002 | LV | 21.05.2002 | MK | 21.05.2002 | RO | 21.05.2002 | SI | 21.05.2002 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TYROSIN KINASEINHIBITOREN | [2002/31] | Englisch: | TYROSINE KINASE INHIBITORS | [2002/31] | Französisch: | INHIBITEURS DE TYROSINE KINASES | [2002/31] | Eintritt in die regionale Phase | 21.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.05.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.04.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/31] | 01.10.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 24.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.09.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9220642 (RHONE POULENC RORER INT [US]) [A] 1,8* page 42 *; | [A]WO9706144 (DU PONT MERCK PHARMA [US], et al) [A] 1,8 * pages 57-72; table 3 *; | [X] - MARTIN P. MAGUIRE, KIMBERLY R SHEETS, KAREN MCVETY AT AL., "A new series of PDGF receptor tyrosine kinase inhibitors: 3-substituted quinoline derivatives", J.MED.CHEM., (1994), vol. 37, pages 2129 - 2137, XP002164235 [X] 1-8,20,21,23-25 * page 2130, column R - page 2133, column L; example 2G * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00045a004 | [A] - LAURENT F.HENNEQUIN,ANDREW P.THOMAS, CRAIG JOHNSTONE, ET AL., "Design and structure-activity relationship of a new class of potent VEGF receptor tyrosine kinase inhibitors", J.MED.CHEM., (1999), vol. 42, pages 535369 - 5389, XP002164236 [A] 1,8 * page 5371, column R - page 5378, column L * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm990345w |