EP1286658 - GAMMA-IFN FLÜSSIGTROPFENAEROSOL UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/10] | Y-IFN FLÜSSIGES TROPFENAEROSOL UND VERFAHREN | ||
[2005/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intermune, Inc. 3280 Bayshore Boulevard Brisbane, CA 94005 / US | [2003/10] | Erfinder | 01 /
EMLEN, J., Woodruff 846 Lakeshore Drive Redwood City, CA 94025 / US | 02 /
VAN VLASSELAER, Peter 1065 Hickory Nut Court Sunnyvale, CA 94087 / US | [2003/10] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2003/10] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00992727.8 | 22.12.2000 | [2003/10] | WO2000US42831 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990173926P | 30.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 173926 P | [2003/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0149260 | Datum: | 12.07.2001 | Sprache: | EN | [2001/28] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1286658 | Datum: | 05.03.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.07.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1286658 | Datum: | 08.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.02.2002 | Klassifikation | IPC: | A61K9/08, A61K38/19 | [2003/10] | CPC: |
A61K9/0073 (EP,US);
A61K38/21 (KR);
A61K38/217 (EP,US);
A61M15/0028 (EP,US);
A61M15/0085 (EP,US);
A61P11/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/10] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GAMMA-IFN FLÜSSIGTROPFENAEROSOL UND VERFAHREN | [2005/46] | Englisch: | GAMMA-IFN LIQUID-DROPLET AEROSOL AND METHOD | [2005/46] | Französisch: | AEROSOL A GOUTTELETTES LIQUIDES DE GAMMA-IFN ET PROCEDE ASSOCIE | [2005/46] |
Frühere [2003/10] | Y-IFN FLÜSSIGES TROPFENAEROSOL UND VERFAHREN | ||
Frühere [2003/10] | Y-IFN LIQUID-DROPLET AEROSOL AND METHOD | ||
Frühere [2003/10] | AEROSOL A GOUTTELETTES LIQUIDES DE Y-IFN ET PROCEDE ASSOCIE | Eintritt in die regionale Phase | 30.07.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.07.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.07.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.07.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.07.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/10] | 14.10.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.05.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.03.2006 | BE | 08.03.2006 | CH | 08.03.2006 | CY | 08.03.2006 | FI | 08.03.2006 | IT | 08.03.2006 | LI | 08.03.2006 | NL | 08.03.2006 | TR | 08.03.2006 | DK | 08.06.2006 | SE | 08.06.2006 | GR | 09.06.2006 | ES | 19.06.2006 | PT | 08.08.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/38] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
TR | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/35] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/13] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2007/09] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Frühere [2006/50] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Frühere [2006/45] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
Frühere [2006/43] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
Frühere [2006/42] | CH | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
Frühere [2006/36] | FI | 08.03.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0257956 (GENENTECH INC [US]) [A] 1-21 * column 3, line 8 - line 25 * * column 4, line 32 - line 33 * * column 4, line 51 - line 65 * * page 7 - page 8; example 2 * * claims 1,2,4,6-9,14,17 *; | [Y]US5780012 (HULAND EDITH [DE], et al) [Y] 1-21 * column 4, line 40 - line 55 * * column 6, line 29 - line 40 * * example 5 * * claims 1,7 *; | [YD]US5971951 (RUSKEWICZ STEPHEN J [US]) [YD] 1-21 * column 1, line 51 - line 61 * * column 2, line 34 - line 52 * * column 9, line 61 - column 10, line 7 * * claim 1 *; | [A] - DEBS ET AL., "Lung-specific delivery of cytokines induces sustained pulmonary and systemic immunomodulation in rats", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (1988), vol. 140, pages 3482 - 3488, XP001030667 [A] 1-21 * page 3482, column 1, line 1 - column 2, line 2 * * page 3482, line 44 - page 3483, line 17 * |