EP1376935 - FUNK-LAN-SYSTEM UND FUNK-LAN-SYSTEMSTEUERVERFAHREN UND -STEUERPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 20.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2004 | Neuer Eintrag: Antrag auf Entscheidung: Eingang des Antrags | 13.08.2004 | Neuer Eintrag: Antrag auf Entscheidung: Ergebnis | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yozan Inc. 3-5-18, Kitazawa, Setagaya-ku Tokyo 155-0031 / JP | [2004/01] | Erfinder | 01 /
TAKATORI, Sunao, c/o YOZAN INC. 3-5-18, Kitazawa, Setagaya-ku Tokyo 155-0031 / JP | 02 /
KIYOMATSU, Hisanori, c/o YOZAN INC. 3-5-18, Kitazawa, Setagaya-ku Tokyo 155-0031 / JP | [2004/01] | Vertreter | James, Michael John Gwynne, et al Wynne-Jones, Lainé & James 22, Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2004/01] | James, Michael John Gwynne, et al Wynne-Jones, Lainé & James 22, Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01274096.5 | 30.03.2001 | [2004/01] | WO2001JP02748 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02082734 | Datum: | 17.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1376935 | Datum: | 02.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.10.2002 | Klassifikation | IPC: | H04L12/28 | [2004/01] | CPC: |
H04W84/20 (EP,KR,US);
H04L12/12 (EP,US);
H04L45/00 (US);
H04L45/28 (EP,US);
H04M1/72505 (EP,US);
H04W84/12 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNK-LAN-SYSTEM UND FUNK-LAN-SYSTEMSTEUERVERFAHREN UND -STEUERPROGRAMM | [2004/01] | Englisch: | RADIO LAN SYSTEM AND RADIO LAN SYSTEM CONTROLLING METHOD AND CONTROL PROGRAM | [2004/01] | Französisch: | SYSTEME DE RESEAU LOCAL RADIO ET PROCEDE DE COMMANDE DE SYSTEME DE RESEAU LOCAL RADIO ET PROGRAMME DE COMMANDE | [2004/01] | Eintritt in die regionale Phase | 05.08.2002 | Übersetzung eingereicht | 01.10.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 01.10.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2004/01] | 06.02.2004 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2004/15] | 06.03.2004 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: Ansprüche | 18.08.2004 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung (Ansprüche): Antrag zurückgewiesen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH07131842 (IBM); | [A]JP2000174899 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) |