EP1138680 - Gem substituierte Sulfonylhydroxamsäuren mit MMP inhibierender Wirkung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.02.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.03.2008 [2008/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [N/P] |
Frühere [2001/40] | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | Erfinder | 01 /
Noe, Mark Carl, Pfizer Global Research & Developm. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | [2001/40] | Vertreter | Hayles, James Richard, et al Pfizer ATTENTION: ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / FR | [N/P] |
Frühere [2001/40] | Hayles, James Richard, et al Pfizer Limited, Patents Department, Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01302436.9 | 16.03.2001 | [2001/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000192963P | 29.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 192963 P | [2001/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1138680 | Datum: | 04.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.08.2001 | Klassifikation | IPC: | C07D309/14, C07D405/12, A61K31/35, A61P19/02, A61P35/00 | [2001/40] | CPC: |
C07D309/10 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/02 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P25/06 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/24 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/04 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/26] |
Frühere [2001/40] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gem substituierte Sulfonylhydroxamsäuren mit MMP inhibierender Wirkung | [2001/40] | Englisch: | Gem substituted sulfonyl hydroxamic acids as MMP inhibitors | [2001/40] | Französisch: | Acides gem-substitués alpha-sulfonylamino hydroxamiques comme inhibiteurs de métalloprotease | [2001/40] | Prüfungsverfahren | 28.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/40] | 26.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.10.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/13] | 08.11.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/13] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 12.03.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 12.03.2004 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.03.2004 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2007 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9633172 (PFIZER [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9720824 (AGOURON PHARMA [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]EP0780386 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [YD]WO9834918 (PFIZER [US], et al) [YD] 1-12 * column W *; | [Y]WO9839315 (MONSANTO CO [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9850348 (AGOURON PHARMA [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9952889 (PFIZER PROD INC [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9958531 (DU PONT PHARM CO [US]) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO0009492 (PFIZER PROD INC [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO0009485 (PFIZER PROD INC [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [PX]WO0038718 (SEARLE & CO [US], et al) [PX] 1-12 * column W *; | [PX]WO0038717 (SEARLE & CO [US], et al) [PX] 1-12 * column W *; | [PX]EP1081137 (PFIZER PROD INC [US]) [PX] 1-12* column W *; | [Y] - MICHAELIDES M R ET AL, "RECENT ADVANCES IN MATRIX METALLOPROTEINASE INHIBITORS RESEARCH", CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN,BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, SCHIPHOL,NL, (1999), vol. 5, ISSN 1381-6128, pages 787 - 819, XP000983775 [Y] 1-12 * column W * | [Y] - ABBRUZZESE,T.A. ET AL., "Matrix metalloproteinase inhibition limits arterial enlargement in a rodent arteriovenous fistula model", SURGERY, (199808), vol. 124, no. 2, pages 328 - 3335, XP001007326 [Y] 1-12 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1067/msy.1998.91338 | [Y] - WHITTAKER,M. ET AL., "Design and Therapeutic Application of Matrix Metalloprteinase Inhibitors", CHEM.REV., WASHINGTON, (1999), vol. 99, pages 2735 - 2776, XP002172816 [Y] 1-12 * column W * |