EP1203597 - Drehbarer Distanzhalter zur Verbindung radioaktiver Quellen die in der Krebstherapie verwendet werden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.04.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.04.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.06.2005 [2005/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Grimm, Peter D. 1211 East Newton Seattle, WA 98102 / US | [2002/19] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/19] | Vertreter | Faulkner, Thomas John, et al Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [N/P] |
Frühere [2002/19] | Faulkner, Thomas John, et al fJ Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01309309.1 | 02.11.2001 | [2002/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000707622 | 06.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 707622 | [2002/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1203597 | Datum: | 08.05.2002 | Sprache: | EN | [2002/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1203597 | Datum: | 05.11.2003 | [2003/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.09.2003 | Klassifikation | IPC: | A61N5/10 | [2002/19] | CPC: |
A61N5/1027 (EP,US);
A61N2005/1023 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drehbarer Distanzhalter zur Verbindung radioaktiver Quellen die in der Krebstherapie verwendet werden | [2002/19] | Englisch: | Hinged spacer element for joining radioactive seeds used in treatment of cancer | [2002/19] | Französisch: | Elément articulé d'espacement pour joindre des sources radioactives utilisées pour le traitement du cancer | [2002/19] | Prüfungsverfahren | 05.05.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/27] | 15.07.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/22] | 03.01.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2004 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4697575 (HOROWITZ BRUCE S [US]); | [A]EP0668088 (AMERSHAM HOLDINGS INC [US]) [A] 1-8 * figures 1,5 *; | [AD]US6010446 (GRIMM PETER D [US]) [AD] 1-8 * the whole document * | vom Anmelder | US6010446 |