EP1254032 - LAUFROLLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.05.2004 [2004/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TENTE-ROLLEN GmbH & Co. KG Herrlinghausen 75 42929 Wermelskirchen / DE | [2003/36] |
Frühere [2002/45] | Für alle benannten Staaten TENTE-ROLLEN GmbH & Co. Herlinghausen 75 D-42929 Wermelskirchen / DE | Erfinder | 01 /
STICKEL, Uwe Düsseldorfer Strasse 41 40764 Langenfeld / DE | 02 /
DIEDERICH, Markus Hasenpfad 22 42929 Wermelskirchen / DE | [2002/45] | Vertreter | Müller, Enno, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Yale-Allee 26 42329 Wuppertal / DE | [N/P] |
Frühere [2002/45] | Müller, Enno, Dipl.-Ing., et al Rieder & Partner Anwaltskanzlei Corneliusstrasse 45 42329 Wuppertal / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01907404.6 | 04.01.2001 | [2002/45] | WO2001EP00033 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20001006010 | 11.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10006010 | DE20001008797 | 25.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10008797 | DE20001011101 | 09.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10011101 | [2002/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0158701 | Datum: | 16.08.2001 | Sprache: | DE | [2001/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1254032 | Datum: | 06.11.2002 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.08.2001 | Klassifikation | IPC: | B60B33/00, F16C13/00 | [2002/45] | CPC: |
B60B5/02 (EP);
B60B33/0028 (EP);
F16C13/006 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/45] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 12.08.2002 | SI | 12.08.2002 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LAUFROLLE | [2002/45] | Englisch: | ROLLER | [2002/45] | Französisch: | GALET DE ROULEMENT | [2002/45] | Eintritt in die regionale Phase | 12.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.08.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/45] | 26.06.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.11.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/20] | 12.12.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2004 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4896922 (GUETHE FRIEDRICH W) [X] 1,2 * column W *; | [X]EP0577954 (SCHULTE SOEHNE GMBH CO A) [X] 1-6,9,10 * the whole document *; | [A]US3894776 (BLACK JOHN W) [A] 6-8 * column 3, line 52 - column 4, line 11; figure 2 *; | [A]US4592595 (FREEMAN JERRY) [A] 12,13 * column 2, line 53 - column 4, line 25; figure 2 *; | [A]DE19630811 (BETA GMBH) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5487610 (LAUTENSCHLAEGER HORST) [A] 1 * column 2, line 23 - line 59; figures 1,3 *; | [A]US4535827 (SEAFORD F LEO) [A] 1 * column 2, line 49 - column 3, line 65; figures 1-3 * |