EP1191433 - KONTROLLE VON DEZENTRALISIERTEM DRUCKEN DURCH DRUCKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.04.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.05.2016 [2016/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [N/P] |
Frühere [2002/13] | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku, Tokyo 163-0811 / JP | Erfinder | 01 /
IWATA, Fumihiko c/o SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502 / JP | 02 /
ASAKAWA, Masashi c/o SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502 / JP | 03 /
SATO, Akihiro c/o A.I.SOFT, INC. 1-27, Chuoh 2-chome Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 / JP | 04 /
MOCHIDA, Akira c/o A.I.SOFT, INC. 1-27, Chuoh 2-chome Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 / JP | 05 /
TOGASHI, Koki c/o A.I.SOFT, INC. 1-27, Chuoh 2-chome Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 / JP | [2002/13] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2008/40] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Frühere [2002/13] | Winter, Brandl & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01917837.5 | 05.04.2001 | [2002/13] | WO2001JP02967 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000106535 | 07.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000106535 | JP20000107230 | 07.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000107230 | JP20000205550 | 06.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000205550 | [2002/13] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0177808 | Datum: | 18.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1191433 | Datum: | 27.03.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.10.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 18.10.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.2003 | Klassifikation | IPC: | G06F3/12, B41J29/38 | [2002/13] | CPC: |
G06F3/1247 (EP,US);
G06F3/1215 (EP,US);
G06F3/124 (EP,US);
G06F3/1245 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONTROLLE VON DEZENTRALISIERTEM DRUCKEN DURCH DRUCKER | [2002/13] | Englisch: | CONTROL OF DECENTRALIZED PRINTING BY PRINTERS | [2002/13] | Französisch: | COMMANDE D'IMPRESSION DECENTRALISEE PAR DES IMPRIMANTES | [2002/13] | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2001 | Übersetzung eingereicht | 13.12.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 13.12.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.12.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/13] | 02.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.08.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/18] | 07.12.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/18] | Teilanmeldung(en) | EP10183743.3 / EP2267590 | EP10185194.7 / EP2270645 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.05.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 18.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2015 | 15   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]JPH0934660 (FUJITSU LTD); | [X]JPH1178178 (OKI DATA KK) | Prüfung | US5689755 | JPH10336376 | EP0982651 | US6256107 |