EP1263898 - VERBESSERTE MARINE FARBENZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIGMA COATINGS B.V. Amsterdamseweg, 14 1422 AD Uithoorn / NL | [2002/50] | Erfinder | 01 /
GILLARD, Michel Route d'Ardenelle 85 B-5032 Corroy-le-Château / BE | 02 /
VOS, Marcel Rue Cheval Godet 78 B-1400 Nivelles / BE | 03 /
PRINSEN, Jos, G., M. Vogelkersstraat 17 NL-1402 GA Bussum / NL | [2002/50] | Vertreter | Walsh, David Patrick, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2002/50] | Walsh, David Patrick, et al Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01919349.9 | 22.02.2001 | [2002/50] | WO2001EP02172 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20000200666 | 25.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 00200666 | [2002/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0162858 | Datum: | 30.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1263898 | Datum: | 11.12.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1263898 | Datum: | 22.09.2004 | Sprache: | EN | [2004/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.08.2001 | Klassifikation | IPC: | C09D5/16, C09D157/12 | [2002/50] | CPC: |
C09D5/1668 (EP);
C09D5/1662 (KR);
C09D139/06 (KR);
C09D143/00 (EP);
C09D201/00 (KR);
C08L39/00 (EP)
| C-Set: |
C09D143/00, C08L2666/04, C08L2666/28 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE MARINE FARBENZUSAMMENSETZUNGEN | [2002/50] | Englisch: | IMPROVED MARINE PAINT COMPOSITIONS | [2002/50] | Französisch: | COMPOSITIONS DE PEINTURE MARINE AMELIOREES | [2002/50] | Eintritt in die regionale Phase | 22.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/50] | 27.02.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.06.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.06.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.06.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.09.2004 | CH | 22.09.2004 | FI | 22.09.2004 | LI | 22.09.2004 | TR | 22.09.2004 | SE | 22.12.2004 | IE | 22.02.2005 | LU | 22.02.2005 | [2009/42] |
Frühere [2007/10] | AT | 22.09.2004 | |
CH | 22.09.2004 | ||
FI | 22.09.2004 | ||
LI | 22.09.2004 | ||
SE | 22.12.2004 | ||
IE | 22.02.2005 | ||
LU | 22.02.2005 | ||
Frühere [2006/23] | AT | 22.09.2004 | |
CH | 22.09.2004 | ||
FI | 22.09.2004 | ||
LI | 22.09.2004 | ||
SE | 22.12.2004 | ||
IE | 22.02.2005 | ||
Frühere [2005/21] | AT | 22.09.2004 | |
CH | 22.09.2004 | ||
FI | 22.09.2004 | ||
LI | 22.09.2004 | ||
SE | 22.12.2004 | ||
Frühere [2005/13] | AT | 22.09.2004 | |
FI | 22.09.2004 | ||
SE | 22.12.2004 | ||
Frühere [2005/11] | FI | 22.09.2004 | |
SE | 22.12.2004 | ||
Frühere [2005/10] | SE | 22.12.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0747446 (SANYO CHEMICAL IND LTD [JP]) [A] 1* page 10, line 31; claim 1 * |