EP1282692 - SENTINEL VIRUS II [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 25.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.04.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung | Anmelder | Für:DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim / DE | Für:AT
BE
CH
CY
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2006/29] | Für:DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim / DE | ||
Für:AT
BE
CH
CY
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | |||
Frühere [2003/07] | Für:DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim / DE | ||
Für:AT
BE
CH
CY
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LU
MC
NL
PT
SE
TR
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 124 Grenzacherstrasse 4070 Basel / CH | Erfinder | 01 /
LIU, Jen-Kuei 4039 Scripps Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | 02 /
LEWIS, Samantha 619 Natoma Street San Francisco, CA 94103 / US | 03 /
BOHENZKY, Roy Apt.15, 870 E. El Camino Real Mountain View, CA 94040 / US | 04 /
LIN, Yu-Huei 462 Crescent Avenue Sunnyvale, CA 90087 / US | 05 /
RAMASWAMY, Latha 3333 Valley Square Lane San Jose, CA 95117 / US | 06 /
MONTIEL, Janine 37202 Yolo Terrace Fremont, CA 94536 / US | 07 /
BATZ, Hans-Georg Traubinger-Str. 63 82327 Tutzing / DE | 08 /
CHEN, Benjamin 2711 Parkside Drive Fremont, CA 94536 / US | [2003/20] |
Frühere [2003/07] | 01 /
LIU, Jen-Kuei 4039 Scripps Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | ||
02 /
LEWIS, Samantha 619 Natoma Street San Francisco, CA 94103 / US | |||
03 /
BOHENZKY, Roy Apt.15, 870 E. El Camino Real Mountain View, CA 94040 / US | |||
04 /
LIN, Yu-Huei 462 Crescent Avenue Sunnyvale, CA 90087 / US | |||
05 /
RAMASWAMY, Latha 3333 Valley Square Lane San Jose, CA 95117 / US | |||
06 /
MONTIEL, Janine 1220 Normandy Way Santa Clara, CA 95050 / US | |||
07 /
BATZ, Hans-Georg Traubinger-Str. 63 82327 Tutzing / DE | |||
08 /
CHEN, Benjamin 2711 Parkside Drive Fremont, CA 94536 / US | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01943319.2 | 04.05.2001 | [2003/07] | WO2001EP05029 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000202271P | 05.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202271 P | [2003/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0185770 | Datum: | 15.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/46] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1282692 | Datum: | 12.02.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.11.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.03.2002 | Klassifikation | IPC: | C12N7/00, C07K14/01, A61K39/12, C07K16/08, G01N33/569, C12N15/34, A61P31/20, C12Q1/68, C12Q1/70 | [2003/07] | CPC: |
C07K14/005 (EP,US);
C12N7/00 (EP,KR,US);
A61P1/16 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/20 (EP);
A61K39/00 (EP,KR,US);
C12N2710/00022 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/07] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SENTINEL VIRUS II | [2003/07] | Englisch: | SENTINEL VIRUS II | [2003/07] | Französisch: | VIRUS SENTINELLE II | [2003/07] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.12.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.12.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/07] | 19.03.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2004 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2004/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9958638 (INNOGENETICS NV [BE], et al); |