EP1413082 - VERFAHREN ZUR DATENKOMMUNIKATION ZWISCHEN EINEM EINZEL- UND EINEM MEHR-TRÄGER-SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.11.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/18] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
BOLINTH, Edgar Rheindahlener Str. 88 41189 Mönchengladbach / DE | 02 /
KERN, Ralf Holtwicker Strasse 62A 46399 Bocholt / DE | [2004/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01957743.6 | 01.08.2001 | [2004/18] | WO2001DE02926 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03013050 | Datum: | 13.02.2003 | Sprache: | DE | [2003/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1413082 | Datum: | 28.04.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.02.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.02.2003 | Klassifikation | IPC: | H04L5/02, H04L27/26 | [2004/18] | CPC: |
H04L5/023 (EP,US);
H04L27/02 (EP,US);
H04L27/2017 (EP,US);
H04L27/2601 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR DATENKOMMUNIKATION ZWISCHEN EINEM EINZEL- UND EINEM MEHR-TRÄGER-SYSTEM | [2004/18] | Englisch: | METHOD FOR DATA COMMUNICATION BETWEEN A SINGLE-CARRIER AND A MULTI-CARRIER SYSTEM | [2004/18] | Französisch: | PROCEDE DE COMMUNICATION DE DONNEES ENTRE UN SYSTEME A UNE PORTEUSE ET UN SYSTEME A PLUSIEURS PORTEUSES | [2004/18] | Eintritt in die regionale Phase | 13.01.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.01.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.01.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.01.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.01.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/18] | 22.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/52] | 10.08.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0938193 (SONY INT EUROPE GMBH [DE]) [A] 3* paragraph [0044] *; | [A]US5963592 (KIM YOUNG-SANG [KR]) [A] 3,4,6-9 * column 1, line 28 - line 57 *; | [A]US6021158 (SCHURR PAUL E [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * column 18, line 10 - line 16 * * column 25, line 47 - line 57 *; | [A]EP0986196 (SONY CORP [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0005] - paragraph [0006] * * paragraph [0009] * * claims 1,2 * |