EP1424919 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERNICHTEN VON LÄUSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.08.2005 [2005/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FACO S.A. Avenue de l'Indépendance 25 B-4020 Wandre / BE | [2004/24] | Erfinder | 01 /
SMAL, Henri 41/4, rempart des Arquebusiers B-4600 Vise / BE | 02 /
JULEMONT, Pierre 88, chaussée d'Argenteau B-4601 Argenteau / BE | [2004/24] | Vertreter | Van Malderen, Michel, et al Office van Malderen 85/043 Boulevard de la Sauvenière 4000 Liège / BE | [N/P] |
Frühere [2004/24] | Van Malderen, Michel, et al Office van Malderen 85/043 Boulevard de la Sauvenière 4000 Liège / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01969085.8 | 12.09.2001 | [2004/24] | WO2001BE00153 | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03022095 | Datum: | 20.03.2003 | Sprache: | FR | [2003/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1424919 | Datum: | 09.06.2004 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 20.03.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.03.2003 | Klassifikation | IPC: | A45D24/00, A45D24/30 | [2004/24] | CPC: |
A45D24/04 (EP);
A45D24/30 (EP);
A61B2017/505 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/24] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERNICHTEN VON LÄUSE | [2004/24] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR REMOVING PARASITES FROM A HAIR | [2004/24] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR L'ELIMINATION DE PARASITES D'UNE CHEVELURE | [2004/24] | Eintritt in die regionale Phase | 29.01.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.01.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.01.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.01.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.01.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/24] | 02.07.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.07.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.10.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/34] | 23.03.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2004 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]EP0371501 (MEPRO EPILADY LTD) [X] 1 * column 4, lines 32-57 * * column 11, lines 28-54; figures 9A,9B,9C * [A] 2-11; | [A]US5915391 (REVIL CLAUDE) [A] 1-11 * the whole document *; | [DA]US5918607 (ZUCKER SHLOMO) [DA] 1-11 * column 6, line 66 - column 7, line 17; figures 1,2 *; | [A]US3474795 (LUTZ EUGENE F ET AL) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]US3850181 (BAKER F) [A] 1-11 * column 1, lines 5-15 * * column 2, lines 23-59; figures 1-3 * |