EP1312023 - DOMAIN-NAMENREGISTRATION UND BENUTZUNG IN NATIVER SPRACHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 18.02.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.02.2011 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 23.03.2011 [2011/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kim, Ki Seok 15101 Graventein Way Gaithersburg, MD 20878-4700 / US | Für alle benannten Staaten Yoo, Jiyul 9437 Van Arsdale Drive Vienna, VI 22181-6117 / US | [2003/21] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2003/21] | Vertreter | Exell, Jonathan Mark Elkington & Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [2003/21] | Exell, Jonathan Mark Elkington & Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01971369.2 | 17.08.2001 | [2003/21] | WO2001US41785 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000642471 | 21.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 642471 | [2003/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0217204 | Datum: | 28.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1312023 | Datum: | 21.05.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 28.02.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2006 | Klassifikation | IPC: | G06F17/60, // H04L29/12 | [2006/50] | CPC: |
H04L61/301 (EP,SE,US);
H04L61/00 (EP,ES,FI,SE,US);
G06F40/129 (FI);
G06F17/00 (KR);
G06F16/00 (ES);
H04L61/45 (EP,SE,US);
G06F16/9566 (FI);
G06F40/53 (FI);
G06Q50/60 (FI);
H04L61/30 (EP,SE,US);
H04L61/3015 (EP,SE,US);
H04L2101/32 (EP,SE,US);
H04L2101/604 (EP,SE,US)
(-)
|
Frühere IPC [2003/21] | G06F17/60 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/21] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DOMAIN-NAMENREGISTRATION UND BENUTZUNG IN NATIVER SPRACHE | [2003/21] | Englisch: | NATIVE LANGUAGE DOMAIN NAME REGISTRATION AND USAGE | [2003/21] | Französisch: | ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE EN LANGUE AUTOCHTONE ET UTILISATION | [2003/21] | Eintritt in die regionale Phase | 17.04.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.04.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 17.04.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.04.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.04.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/21] | 06.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.10.2010 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 14.10.2010 geplant war | 14.10.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 03.11.2010 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2011/12] | 13.11.2010 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/12] | Teilanmeldung(en) | EP10184360.5 / EP2375700 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2005 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   14.09.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5900871 (ATKIN STEVEN EDWARD [US], et al); | [Y]US5974453 (ANDERSEN DAVID B [US], et al) |