EP1395562 - 5-CHLOR-3-(4-METHANSULFONYL PHENYL)-6--METHYLç2,3-]BIPYRIDINYL IN REINER KRISTALLINER FORM UND SYNTHESEVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/11] | 5-CHLOR-3-(4-METHANSULFONYL PHENYL)-6--METHYLç2,3-!BIPYRIDINYL IN REINER KRISTALLINER FORM UND SYNTHESEVERFAHREN | ||
[2007/45] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.10.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.11.2011 [2011/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | [2010/10] |
Frühere [2004/11] | Für alle benannten Staaten Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065-0907 / US | Erfinder | 01 /
CROCKER, Louis, S. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 02 /
DAVIES, Ian, W. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 03 /
OSIFCHIN, Richard, G. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 04 /
KOTLIAR, Andrew 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | [2004/11] | Vertreter | Buchan, Gavin MacNicol, et al Merck Sharp & Dohme Limited European Patent Department Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU / GB | [N/P] |
Frühere [2006/48] | Buchan, Gavin MacNicol, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire, EN11 9BU / GB | ||
Frühere [2004/11] | Buchan, Gavin MacNicol Merck & Co., Inc., European Patent Department, Terlings Park, Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01973314.6 | 21.09.2001 | [2004/11] | WO2001US29551 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010865771 | 25.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 865771 | [2004/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02096877 | Datum: | 05.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1395562 | Datum: | 10.03.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.12.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.12.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.07.2006 | Klassifikation | IPC: | C07D213/62, A61K31/44 | [2004/11] | CPC: |
C07D213/61 (EP,US);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/11] | Erstreckungsstaaten | AL | 29.12.2003 | LT | 29.12.2003 | LV | 29.12.2003 | MK | 29.12.2003 | RO | 29.12.2003 | SI | 29.12.2003 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 5-CHLOR-3-(4-METHANSULFONYL PHENYL)-6--METHYLç2,3-]BIPYRIDINYL IN REINER KRISTALLINER FORM UND SYNTHESEVERFAHREN | [2007/45] | Englisch: | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYL)-6'-METHYL- 2,3' BIPYRIDINYL IN PURE CRYSTALLINE FORM AND PROCESS FOR SYNTHESIS | [2007/45] | Französisch: | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYLE)-6'-METHYLE- 2,3' BIPYRIDINYLE SOUS FORME CRISTALLINE PURE ET PROCEDE DE SYNTHESE | [2007/45] |
Frühere [2004/11] | 5-CHLOR-3-(4-METHANSULFONYL PHENYL)-6--METHYLç2,3-!BIPYRIDINYL IN REINER KRISTALLINER FORM UND SYNTHESEVERFAHREN | ||
Frühere [2004/11] | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYL)-6'-METHYL- 2,3']BIPYRIDINYL IN PURE CRYSTALLINE FORM AND PROCESS FOR SYNTHESIS | ||
Frühere [2004/11] | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYLE)-6'-METHYLE- 2,3']BIPYRIDINYLE SOUS FORME CRISTALLINE PURE ET PROCEDE DE SYNTHESE | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 29.12.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.12.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.12.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 29.12.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/11] | 26.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/47] | 16.06.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/47] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 04.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US5861419 (DUBE DANIEL [CA], et al) [AD] 1,8,9 * column 10, lines 21 -55; example 23 *; | [PA]WO0137833 (MERCK FROSST CANADA INC [CA], et al) [PA] 1-9 * the whole document *; | [L]WO0192230 (MERCK & CO INC [US], et al) [L] 1-9* the whole document *; | [A] - M. BAUER, S.T.P. PHARMA PRATIQUE, (1999), vol. 9, no. 5, pages 354 - 362, XP001167029 [A] 1 * the whole document * | Internationale Recherche | [X] - DAVIES J.M., "A practical synthesis of a COX-2-specific inhibitor", (2000), vol. 65, no. 25, pages 8415 - 8420, XP002906140 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo000870z |