EP1330246 - VERWENDUNG VON HYDROXYEICOSATETRAENSÄURE FÜR INTRAOKULÄRE CHIRURGIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alcon, Inc. Bösch 69 P.O. BOX 62 6331 Hünenberg / CH | [N/P] |
Frühere [2003/31] | Für alle benannten Staaten Alcon Inc. Bösch 69, P.O. BOX 62 6331 Hünenberg / CH | Erfinder | 01 /
KARAKELLE, Mutlu 6713 Glen Meadow Drive Fort Worth, TX 76132 / US | 02 /
CHAN, Kwan 4245 Arbor Gate Street Fort Worth, TX 76133 / US | [2003/31] | Vertreter | Teipel, Stephan, et al Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/31] | Teipel, Stephan, Dr., et al Lederer & Keller Patentanwälte Prinzregentenstrasse 16 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01983088.4 | 27.09.2001 | [2003/31] | WO2001US30212 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000242501P | 23.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 242501 P | [2003/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0234258 | Datum: | 02.05.2002 | Sprache: | EN | [2002/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1330246 | Datum: | 30.07.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.05.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1330246 | Datum: | 27.04.2005 | Sprache: | EN | [2005/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.05.2002 | Klassifikation | IPC: | A61K31/202, A61P41/00, A61L31/04, C07C51/00 | [2003/31] | CPC: |
A61L31/00 (EP,US);
A61K31/16 (EP,US);
A61K31/202 (EP,US);
A61K31/232 (EP,US);
A61K9/0048 (EP,US);
A61P27/02 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON HYDROXYEICOSATETRAENSÄURE FÜR INTRAOKULÄRE CHIRURGIE | [2003/31] | Englisch: | USE OF HYDROXYEICOSATETRAENOIC ACID DERIVATIVES IN INTRAOCULAR SURGERY | [2003/31] | Französisch: | UTILISATION DE DERIVES D'ACIDE HYDROXYEICOSATETRANOIQUE (HETE) DANS LA CHIRURGIE INTRA-OCULAIRE | [2003/31] | Eintritt in die regionale Phase | 30.01.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.01.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.01.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.04.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/31] | 24.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.10.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.11.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | TR | 27.04.2005 | [2009/42] | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4906467 (SCHWARTZMAN MICHAL L [US], et al) [X] 1-9 * abstract *; | [A]US5103840 (KAVOUSSI HAROLD P [US]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US5409904 (HECHT GERALD [US], et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [XD]US5696166 (YANNI JOHN M [US], et al) [XD] 8,9 * column 5, lines 11-35 *; | [A]DE19853007 (MEYER MATTHIAS [DE]) [A] 1-9 * the whole document *; | [PX]WO0134554 (ALCON UNIVERSAL LTD [CH], et al) [PX] 8,9* page 14, line 11 - page 15, line 15 * |