EP1349568 - IMMUNMODULATORISCHE KONSTRUKTIONEN UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.07.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 02.11.2011 [2011/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AUCKLAND UNISERVICES LIMITED 58 Symonds Street Auckland / NZ | [2009/38] |
Frühere [2003/41] | Für alle benannten Staaten Auckland Uniservices Limited 58 Symonds Street Auckland / NZ | Erfinder | 01 /
FRASER, John David 2/191 St Johns Rd Meadowbank Auckland / NZ | 02 /
NICHOLSON, Melissa, Joy 16 First Avenue Kingsland, Auckland / NZ | [2003/41] | Vertreter | Cornish, Kristina Victoria Joy, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2003/41] | Cornish, Kristina Victoria Joy, et al Kilburn & Strode, 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01999384.9 | 04.12.2001 | [2003/41] | WO2001NZ00267 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000251243P | 04.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 251243 P | [2003/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0245739 | Datum: | 13.06.2002 | Sprache: | EN | [2002/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1349568 | Datum: | 08.10.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.06.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1349568 | Datum: | 16.09.2009 | Sprache: | EN | [2009/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 13.06.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.02.2005 | Klassifikation | IPC: | A61K39/00, A61K39/38, G01N33/53 | [2005/13] | CPC: |
A61K39/385 (EP,US);
A61K39/092 (EP,US);
A61P31/00 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
C07K14/31 (EP,US);
C07K14/315 (EP,US);
A61K2039/5154 (EP,US);
A61K2039/57 (EP,US);
A61K2039/6068 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2003/41] | A61K39/00, A61K39/39, C07K19/00, C07K14/00, C07K14/315, C12N15/31, A61P37/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/41] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMMUNMODULATORISCHE KONSTRUKTIONEN UND IHRE VERWENDUNG | [2003/41] | Englisch: | IMMUNOMODULATORY CONSTRUCTS AND THEIR USES | [2003/41] | Französisch: | CONSTRUCTIONS IMMUNOMODULATRICES ET UTILISATIONS ASSOCIEES | [2003/41] | Eintritt in die regionale Phase | 02.07.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.07.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 02.07.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.07.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AU | 02.07.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.07.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/41] | 31.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 16.09.2009 | BE | 16.09.2009 | CY | 16.09.2009 | DK | 16.09.2009 | FI | 16.09.2009 | IT | 16.09.2009 | NL | 16.09.2009 | SE | 16.09.2009 | TR | 16.09.2009 | LU | 04.12.2009 | GR | 17.12.2009 | ES | 27.12.2009 | PT | 18.01.2010 | [2011/44] |
Frühere [2011/21] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
LU | 04.12.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2011/14] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/47] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/35] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 16.09.2009 | |
BE | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/28] | BE | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/22] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/19] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
Frühere [2010/16] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
Frühere [2010/10] | FI | 16.09.2009 | |
NL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
Frühere [2010/09] | FI | 16.09.2009 | |
SE | 16.09.2009 | ||
Frühere [2010/08] | SE | 16.09.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO9824910 (UNIV MINNESOTA [US], et al); | [X]WO9826747 (TERMAN DAVID S [US]); | [A]US5968514 (JOHNSON HOWARD M [US], et al); | vom Anmelder | WO9826747 |