EP1258920 - Verfahren zur Herstellung vergrabener Bereiche [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 24.06.2009 [2009/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ATMEL Germany GmbH Theresienstrasse 2 74072 Heilbronn / DE | [2002/47] | Erfinder | 01 /
Dietrich, Harry Fuchsring 27 74912 Kirchardt / DE | 02 /
Dudek, Volker, Dr. Kelterstrasse 51/1 74336 Brackenheim / DE | 03 /
Schüppen, Andreas, Dr. Ginsterweg 7 74348 Lauffen / DE | [2002/47] | Vertreter | Müller, Wolf-Christian Koch Müller Patentanwaltsgesellschaft mbH Maassstrasse 32/1 69123 Heidelberg / DE | [2009/26] |
Frühere [2007/09] | Müller, Wolf-Christian Patentanwalt Pilgramsroth 21E 96450 Coburg / DE | ||
Frühere [2003/39] | (deleted) | ||
Frühere [2002/47] | Kolb, Georg DaimlerChrysler AG, Postfach 35 35 74025 Heilbronn / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02010016.0 | 04.05.2002 | [2002/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001124038 | 16.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10124038 | [2002/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1258920 | Datum: | 20.11.2002 | Sprache: | DE | [2002/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1258920 | Datum: | 23.03.2005 | [2005/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1258920 | Datum: | 26.03.2008 | Sprache: | DE | [2008/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.02.2005 | Klassifikation | IPC: | H01L21/762, H01L21/74, H01L21/20 | [2002/47] | CPC: |
H01L21/76264 (EP,US);
H01L21/74 (EP,US);
H01L21/76275 (EP,US);
H01L21/76283 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2005/50] |
Frühere [2002/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung vergrabener Bereiche | [2002/47] | Englisch: | Method of manufacturing buried regions | [2002/47] | Französisch: | Procédé de formation de régions enterrées | [2002/47] | Prüfungsverfahren | 21.07.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/38] | 24.09.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 16.01.2006 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) IT | 05.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.12.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.06.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 24.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.02.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.02.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.12.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/10] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 24.07.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.07.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.08.2007 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 02.11.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2000183157 ; | [A]EP0494598 (UNITRODE CORP [US]) [A] 1,4,5 * figures 4A-4C *; | [X]US5444014 (RYUM BYUNG-RYUL [KR], et al) [X] 1,4 * figures 3A-3F *; | [X]US5496764 (SUN SHIH-WEI [US]) [X] 1,4 * figures 1-8 *; | [A]EP0936663 (CANON KK [JP]) [A] 1-3 * figures 3A-3F *; | [PX]US6242320 (SO SANG MUN [KR]) [PX] 1,4* figures 2A-2I *; | [X] - "SILICON-ON-INSULATOR VERTICAL COMPLEMENTARY BIPOLAR DEVICE STRUCTURE", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (19910901), vol. 34, no. 4A, ISSN 0018-8689, pages 166 - 170, XP000210871 [X] 1,4 * figures 2A-2E * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20001013), vol. 2000, no. 09, & JP2000183157 A 20000630 (HYUNDAI ELECTRONICS IND CO LTD) [X] 1,4 * abstract * |