EP1321108 - Zahnärztliches Arbeitsgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.02.2013 | Änderung - Priorität | veröffentlicht am 06.03.2013 [2013/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rosenstatter, Otto Matzing 16 5164 Seeham / AT | [2003/26] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2003/26] | Vertreter | Hofinger, Stephan, et al Torggler & Hofinger Patentanwälte Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | [N/P] |
Frühere [2003/26] | Hofinger, Stephan, et al Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02028411.3 | 18.12.2002 | [2003/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20010000963U | 20.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 96301 U | [2013/10] |
Frühere [2003/26] | AT20010096320U | 20.12.2001 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1321108 | Datum: | 25.06.2003 | Sprache: | DE | [2003/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.04.2003 | Klassifikation | IPC: | A61C1/18, A61B1/247 | [2003/26] | CPC: |
A61B1/247 (EP,US);
A61C1/18 (EP,US);
A61B1/042 (EP,US);
A61B1/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2003/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zahnärztliches Arbeitsgerät | [2003/26] | Englisch: | Dental apparatus | [2003/26] | Französisch: | Appareil dentaire | [2003/26] | Prüfungsverfahren | 21.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/04] | 10.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.01.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/30] | 08.03.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2005 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0045943 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 6 * page 2, lines 24-30 * * page 3, lines 1-13 * * figure - *; | [XY]DE4211233 (KALTENBACH & VOIGT [DE]) [X] 1 * column 14, lines 16-47 * * figure 13 * [Y] 6-10; | [Y]DE19733501 (BEHR KARL DR [DE], et al) [Y] 7,8 * column 5, lines 55-68 * * column 6, lines 26-36 * * column 6, line 63 - column 7, line 23 * * figures 1,2 *; | [Y]DE19909407 (ROSENSTATTER OTTO [AT]) [Y] 9,10 * column 2, lines 44-47 * * column 3, lines 3-6 ** figures 1-3 * |