EP1246121 - Dynamisch rekonfigurierbare Schaltung zur Signalverarbeitung, Gerät zur Mustererkennung und Gerät zur Bildverarbeitung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.12.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 15.01.2014 [2014/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [2012/51] |
Frühere [2002/40] | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2 Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Matsugu, Masakazu Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | 02 /
Mori, Katsuhiko Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | 03 /
Nomura, Osamu Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | [2012/51] |
Frühere [2002/40] | 01 /
Matsugu, Masakazu Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | ||
02 /
Mori, Katsuhiko Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | |||
03 /
Nomura, Osamu Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | Vertreter | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Ltd European Patent Department 3 The Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1ET / GB | [N/P] |
Frühere [2012/51] | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Ltd 3 The Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1ET / GB | ||
Frühere [2008/41] | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Limited 6 Roundwood Avenue Stockley Park Uxbridge UB11 1JA / GB | ||
Frühere [2008/24] | Hitching, Peter Matthew, et al Canon Europe Ltd. European Patent Department 6 Roundwood Avenue Stockley Park Middlesex, Uxbridge UB11 1JA / GB | ||
Frühere [2002/40] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. 2-5 Warwick Court, High Holborn London WC1R 5DH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02252197.5 | 27.03.2002 | [2002/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010093274 | 28.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001093274 | JP20010164510 | 31.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001164510 | JP20010164282 | 31.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001164282 | JP20010272557 | 07.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001272557 | JP20010272555 | 07.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001272555 | [2002/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1246121 | Datum: | 02.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1246121 | Datum: | 10.10.2007 | [2007/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1246121 | Datum: | 19.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.2007 | Klassifikation | IPC: | G06K9/46, G06K9/00 | [2012/31] | CPC: |
G06V40/171 (EP,US);
G06V10/454 (EP,US);
G06V10/94 (EP,US);
G06N3/049 (EP,US);
G06N3/063 (EP,US)
|
Frühere IPC [2002/40] | G06K9/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2008/25] |
Frühere [2002/40] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dynamisch rekonfigurierbare Schaltung zur Signalverarbeitung, Gerät zur Mustererkennung und Gerät zur Bildverarbeitung | [2002/40] | Englisch: | Dynamically reconfigurable signal processing circuit, pattern recognition apparatus, and image processing apparatus | [2002/40] | Französisch: | Circuit dynamiquement reconfigurable de traitement du signal, appareil de reconnaissance des formes et appareil de traitement des images | [2002/40] | Prüfungsverfahren | 10.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/22] | 11.04.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.06.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, PT, SE, TR | 11.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.08.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 05.11.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.02.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.06.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.07.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.11.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.11.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.01.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/48] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 05.11.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.11.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.11.2010 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 19.12.2012 | NL | 19.12.2012 | [2014/03] |
Frühere [2013/37] | NL | 19.12.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5519811 (YONEDA HIDEKI [US], et al) [A] 1-71 * the whole document *; | [A] - B. SHI, "Focal plane implementation of 2D steerable and scalable Gabor-type filters", JOURNAL OF VLSI SIGNAL PROCESSING, (1999), vol. 23, pages 319 - 334, XP002449041 [A] 1-71 * Section 4. 2D circuit architecture - Section 6.Transistor level circuit implementation * DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008197102693 | [A] - C. MEAD AND T. DELBRÜCK, "Scanners for visualizing activity of analog VLSI circuitry", ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, (1991), vol. 1, pages 93 - 106, XP008083017 [A] 1-71 * the whole document * | [A] - BEERHOLD J R ET AL, "Pulse-processing neural net hardware with selectable topology and adaptive weights and delays", PROC. INT. JOINT CONF. ON NEURAL NETWORKS, (19900617), pages 569 - 574, XP010006799 [A] 1-71 * the whole document * | vom Anmelder | US5519811 | JP2741793B | JP2000181487 | - B. SHI, "Focal plane implementation of 2D steerable and scalable Gabor-type filters", JOURNAL OF VLSI SIGNAL PROCESSING, (1999), vol. 23, pages 319 - 334 | - C. MEAD; T. DEIBRUCK, "Scanners for visualizing activity of analog VLSI circuitry", ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, (1991), vol. 1, pages 93 - 106 | - BEERHOLD J R ET AL., "Pulse-processing neural net hardware with selectable topology and adaptive weights and delays", PROC. INT. JOINT CONF. ON NEURAL NETWORKS, (19900617), pages 569 - 574 | - IEEE TRANS. ON NEURAL NETWORKS, vol. 10, page 540 | - TOMITA, Parallel Computer Configuration Theory, SHOKODO, (1986), pages 190 - 192 | - S.Y. KUNG, Digital Neural Networks, PTR PRENTICE HALL, (1993), pages 340 - 361 |