EP1285644 - Wegwerfwindel in Höschenform [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.10.2011 [2011/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Unicharm Corporation 182 Shimobun Kinsei-cho Shikokuchuo-shi Ehime 799-0111 / JP | [N/P] |
Frühere [2010/45] | Für alle benannten Staaten UNI-CHARM CORPORATION 182 Shimobun, Kinsei-cho Shikokuchuo-shi Ehime-ken / JP | ||
Frühere [2004/24] | Für alle benannten Staaten Uni-Charm Corporation 182 Shimobun, Kinsei-cho Shikokuchuo-shi, Ehime-ken / JP | ||
Frühere [2003/09] | Für alle benannten Staaten Uni-Charm Corporation 182 Shimobun, Kinsei-cho Kawanoe-shi, Ehime-ken 182 / JP | Erfinder | 01 /
Ishikawa, Hiroki, c/o Technical Center 1531-7 Takasuka, Wadahama, Toyohama-cho Mitoyo-gun, Kagawa-ken 769-1602 / JP | 02 /
Kinoshita, Akiyoshi, c/o Technical Center 1531-7 Takasuka, Wadahama, Toyohama-cho Mitoyo-gun, Kagawa-ken 769-1602 / JP | [2003/09] | Vertreter | Eke, Philippa Dianne Saunders & Dolleymore LLP 9 Rickmansworth Road Watford Hertfordshire WD18 0JU / GB | [N/P] |
Frühere [2008/14] | Eke, Philippa Dianne Saunders & Dolleymore 9 Rickmansworth Road Watford Hertfordshire WD18 0JU / GB | ||
Frühere [2003/09] | Parry, Christopher Stephen Saunders & Dolleymore, 9 Rickmansworth Road Watford, Herts. WD18 0JU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02255771.4 | 19.08.2002 | [2003/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010252594 | 23.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001252594 | [2003/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1285644 | Datum: | 26.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1285644 | Datum: | 26.11.2003 | [2003/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1285644 | Datum: | 10.11.2010 | Sprache: | EN | [2010/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2003 | Klassifikation | IPC: | A61F13/496, A61F13/539 | [2003/09] | CPC: |
A61F13/496 (EP,KR,US);
A61F13/49017 (EP,US);
A61F13/49019 (EP,US);
A61F13/4906 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wegwerfwindel in Höschenform | [2003/09] | Englisch: | Pants-type disposable diaper | [2003/09] | Französisch: | Couche-culotte jetable | [2003/09] | Prüfungsverfahren | 01.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/18] | 16.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP10181353.3 / EP2286779 | Einspruch (Einsprüche) | 11.08.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.11.2010 | BE | 10.11.2010 | CY | 10.11.2010 | CZ | 10.11.2010 | DK | 10.11.2010 | EE | 10.11.2010 | FI | 10.11.2010 | SK | 10.11.2010 | BG | 10.02.2011 | GR | 11.02.2011 | PT | 10.03.2011 | [2011/38] |
Frühere [2011/35] | AT | 10.11.2010 | |
BE | 10.11.2010 | ||
CY | 10.11.2010 | ||
CZ | 10.11.2010 | ||
EE | 10.11.2010 | ||
FI | 10.11.2010 | ||
BG | 10.02.2011 | ||
GR | 11.02.2011 | ||
PT | 10.03.2011 | ||
Frühere [2011/31] | AT | 10.11.2010 | |
CY | 10.11.2010 | ||
FI | 10.11.2010 | ||
BG | 10.02.2011 | ||
GR | 11.02.2011 | ||
PT | 10.03.2011 | ||
Frühere [2011/24] | CY | 10.11.2010 | |
FI | 10.11.2010 | ||
PT | 10.03.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3608551 (SEIJO SABURO) [A] 1-4* column 2, line 37 - column 3, line 6; figure - *; | [X]US5593400 (O'LEARY AUDREY A [US]) [X] 1,2,4,6 * column W *; | [A]EP0933073 (UNI CHARM CORP [JP]) [A] 1 * column 3, lines 29-34; figure - *; | [A]US5947947 (TANZER RICHARD WARREN [US], et al) [A] 1 * figure -; claim 1 *; | [A]US5957907 (SAUER BARBARA OAKLEY [US]) [A] 3 * column 10, line 65 - column 12, line 45; figure - *; | [A]EP0953325 (UNI CHARM CORP [JP]) [A] 5 * column 4, lines 15-26; figures 3,4 *; | [X]EP1114631 (UNI CHARM CORP [JP]) [X] 1,2,4 * column 3, lines 26-53 * * column 5, line 18 - column 6, line 26; figure - * |