EP1329636 - Spiralverdichter mit Dampfeinspritzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.07.2016 [2016/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, INC. 1675 W. Campbell Road Sidney, OH 45365-0669 / US | [2006/52] |
Frühere [2003/30] | Für alle benannten Staaten COPELAND CORPORATION 1675 W Campbell Road Sidney Ohio 45365-0669 / US | Erfinder | 01 /
Perevozchikov, Michael M 668 Heatherstone Court Tipp city, Ohio 45371 / US | [2003/30] | Vertreter | Price, Nigel John King J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2015/31] |
Frühere [2003/30] | Price, Nigel John King J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02256932.1 | 07.10.2002 | [2003/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020050727 | 16.01.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 50727 | [2003/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1329636 | Datum: | 23.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1329636 | Datum: | 10.09.2003 | [2003/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1329636 | Datum: | 29.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2003 | Klassifikation | IPC: | F04C29/02, F04C18/02, F04C29/04, F04C29/00 | [2015/09] | CPC: |
F04C29/023 (EP,US);
F04C18/02 (KR);
F04C29/0007 (EP,US);
F04C29/042 (EP,US);
F04C18/0215 (EP,US)
|
Frühere IPC [2003/30] | F04C18/02, F04C29/00, F04C29/10 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2015/31] |
Frühere [2004/23] | DE, FR | ||
Frühere [2003/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spiralverdichter mit Dampfeinspritzung | [2003/30] | Englisch: | Scroll compressor with vapor injection | [2003/30] | Französisch: | Compresseur à volutes avec injection de vapeur | [2003/30] | Prüfungsverfahren | 07.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/02] | 06.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 29.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2004 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | 06.10.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.05.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.02.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.06.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.06.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.06.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP10012548.3 / EP2295805 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.02.2004 | Einspruch (Einsprüche) | 02.05.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 28.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 21.04.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.04.2004 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH10169576 ; | [X]JPH03271583 ; | [X]US5469716 (BASS MARK [US], et al) [X] 1,2 * figures 3-5; claims 1,2 *; | [X]US5640854 (FOGT JAMES F [US], et al) [X] 1,2,5,7 * column 6, line 30 - line 64 *; | [X]US6053715 (HIRANO HIDEO [JP], et al) [X] 1,2,5,7 * column 7, line 12 - line 67; figures 5A-5H * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980930), vol. 1998, no. 11, & JP10169576 A 19980623 (HITACHI LTD) [X] 1,2,4-10 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920305), vol. 016, no. 090, Database accession no. (M - 1218), & JP03271583 A 19911203 (HITACHI LTD) [X] 1,2,4-10 * abstract * | Prüfung | US4382370 | US4676075 | JPH0422781 | JPH0431683 | vom Anmelder | US4877382 |