Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1368768

EP1368768 - SICHERER NETZWERKZUGANG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  13.03.2015
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.07.2018
Letztes Ereignis   Tooltip13.10.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: TR
veröffentlicht am 15.11.2017  [2017/46]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ewise Systems Pty Ltd
Level 14, 132 Arthur Street North Sydney
New SOuth Wales 2060 / AU
[2014/19]
Frühere [2003/50]Für alle benannten Staaten
Ewise Systems Pty Ltd
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New SOuth Wales 2060 / AU
Erfinder01 / GRINBERG, Alexander
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
02 / KONTOROVICH, Michael
Level 14, 132 Arthur St
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
03 / REYBURN, Colin
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
04 / CHAZAN, Mark
Level 14, 132 Arthur Street
North Sydney, New South Wales 2060 / AU
 [2003/50]
VertreterFleck, Hermann-Josef
Jeck & Fleck
Patentanwälte
Klingengasse 2
71665 Vaihingen/Enz / DE
[N/P]
Frühere [2014/19]Fleck, Hermann-Josef
Klingengasse 2
71665 Vaihingen/Enz / DE
Frühere [2003/50]Fleck, Hermann-Josef, Dr.-Ing.
Klingengasse 2
71665 Vaihingen/Enz / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag02700012.414.02.2002
[2003/50]
WO2002AU00150
Prioritätsnummer, PrioritätstagAU2001002122515.02.2001         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2122501
[2003/50]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO02065352
Datum:22.08.2002
Sprache:EN
[2002/34]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1368768
Datum:10.12.2003
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 22.08.2002 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2003/50]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1368768
Datum:07.05.2014
Sprache:EN
[2014/19]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:AU22.08.2002
(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP27.07.2009
KlassifikationInternationalen:G06F21/41, G06F21/60, G06F21/62
[2013/48]
Frühere Internationalen [2003/50]G06F17/60
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   CY,   DE,   DK,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE,   TR [2003/50]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:SICHERER NETZWERKZUGANG[2003/50]
Englisch:SECURE NETWORK ACCESS[2003/50]
Französisch:ACCES AU RESEAU SECURISE[2003/50]
Eintritt in die regionale Phase15.09.2003Nationale Grundgebühr entrichtet 
15.09.2003Recherchengebühr entrichtet 
15.09.2003Benennungsgebühr(en) entrichtet 
15.09.2003Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren16.09.2002Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AU
15.09.2003Prüfungsantrag gestellt  [2003/50]
17.05.2010Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08)
03.03.2011Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
03.05.2011Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
22.10.2013Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.10.2013 geplant war
24.10.2013Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt)
26.11.2013Ankündigung der Patenterteilung
26.03.2014Erteilungsgebühr entrichtet
26.03.2014Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  17.05.2010
Einspruch (Einsprüche)10.02.2015Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/16]
Antrag auf Weiterbehandlung für:Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist
03.05.2011Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
03.05.2011Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs)
Antrag stattgegeben
20.05.2011Entscheidung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
12.02.2004Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
14.02.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
14.02.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
14.02.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
13.02.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
13.02.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
16.02.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
25.02.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
15.02.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11
12.02.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12
12.02.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
IT07.05.2014
MC07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
TR07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
[2017/46]
Frühere [2015/46]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
IT07.05.2014
MC07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Frühere [2015/22]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
IT07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Frühere [2015/12]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
NL07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Frühere [2015/08]AT07.05.2014
BE07.05.2014
CY07.05.2014
DK07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Frühere [2015/02]AT07.05.2014
CY07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
PT08.09.2014
Frühere [2014/51]AT07.05.2014
CY07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
Frühere [2014/50]CY07.05.2014
ES07.05.2014
FI07.05.2014
SE07.05.2014
GR08.08.2014
Frühere [2014/49]CY07.05.2014
FI07.05.2014
Frühere [2014/47]CY07.05.2014
Angeführte Dokumente:Recherche[X]US5235642  (WOBBER EDWARD [US], et al) [X] 1-3,13,17,19,20 * abstract * * column 1, line 51 - column 2, line 22 * * column 4, line 15 - line 30 * * column 6, line 51 - line 62 * * column 8, line 31 - line 44 * * column 7, line 22 - line 23 *
Internationale Recherche[X]EP0717339  (MICROSOFT CORP [US]);
 [XP]US2001020228  (CANTU ARTHUR [US], et al);
 [XP]WO0195072  (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]);
 [A]US6006333  (NIELSEN JAKOB [US]);
 [A]US6182229  (NIELSEN JAKOB [US])
 [X]  - GATOR E-WALLET (THE GATOR CORPORATION), (19991103), URL: www.Gator.com, XP008099531
vom AnmelderUS5235642