EP1369405 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 1-CHLOR-4-ARYLBUTAN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | Für alle benannten Staaten ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | [2007/38] |
Frühere [2005/01] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | ||
Für alle benannten Staaten ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | |||
Frühere [2003/50] | Für alle benannten Staaten SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | ||
Für alle benannten Staaten ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | Erfinder | 01 /
HIBINO, Hiroaki 3-1-29-252, Kentoku-machi Oita-shi, Oita 870-0025 / JP | 02 /
OHTSUKA, Susumu 2-1-3-341, Kuwata-cho Ibaraki-shi, Osaka / JP | 03 /
MIYAMOTO, Yasunobu 2-10-6-301, Sonehigashinocho Toyonaka-shi Osaka / JP | 04 /
OKUMOTO, Itsuo 1-5-2, Yamagishi technoport, Mikuni-cho Sakai-gun, Fukui 913-0032 / JP | [2003/50] | Vertreter | Cresswell, Thomas Anthony J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2003/50] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02702871.1 | 11.03.2002 | [2003/50] | WO2002JP02240 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010068337 | 12.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001068337 | [2003/50] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02072512 | Datum: | 19.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1369405 | Datum: | 10.12.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.09.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1369405 | Datum: | 19.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 19.09.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.2005 | Klassifikation | IPC: | C07C17/263, C07C22/04 | [2003/50] | CPC: |
C07C41/30 (EP,US);
C07C17/2632 (EP,US)
| C-Set: |
C07C17/2632, C07C22/04 (EP,US);
C07C41/30, C07C43/225 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 1-CHLOR-4-ARYLBUTAN | [2003/50] | Englisch: | PROCESS FOR PRODUCING 1-CHLORO-4-ARYLBUTANE | [2003/50] | Französisch: | PROCEDE DE PRODUCTION DE 1-CHLORO-4-ARYLBUTANE | [2003/50] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2003 | Übersetzung eingereicht | 05.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 05.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.08.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 05.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/50] | 12.11.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.09.2007 | CY | 19.09.2007 | DK | 19.09.2007 | FI | 19.09.2007 | NL | 19.09.2007 | TR | 19.09.2007 | SE | 19.12.2007 | GR | 20.12.2007 | LU | 11.03.2008 | MC | 31.03.2008 | [2010/37] |
Frühere [2010/32] | AT | 19.09.2007 | |
CY | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
LU | 11.03.2008 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2009/33] | AT | 19.09.2007 | |
CY | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2008/46] | AT | 19.09.2007 | |
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Frühere [2008/35] | AT | 19.09.2007 | |
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Frühere [2008/24] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 19.09.2007 | |
FI | 19.09.2007 | ||
Frühere [2008/10] | FI | 19.09.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4331820 (TAGUCHI KENICHI, et al) [Y] 1-3,5-7,10 * column 2; example 1 *; | [A]US4408077 (SESTANJ KAZIMIR [CA], et al) [A] 1-3,5-7* column 9 *; | [Y]US5659084 (GOMBATZ KERRY JOSEPH [US], et al) [Y] 1-3,5-7,10 * example 2 *; | [Y] - KRUGLOVA, N.V. ET AL., "Reaction of alpha, alpha - dichloro- omega - bromoalkanes and alpha, alpha - dichloro - omega - bromoalkenes with benzylmagnesium and allylmagnesium halides", BULLETIN OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR. DIVISION OF CHEMICAL SCIENCE., USCONSULTANTS BUREAU. NEW YORK., (1972), vol. 21, pages 839 - 842, XP008055048 [Y] 1-3,5-7,10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00854483 | Internationale Recherche | [A]US4272545 (WALKER KEITH A M); | [A] - KRUGLOVA N.V. & FREIDLINA R.KH., "Reaction of alpha,alpha-dichloro-omega-bromoalkanes and alpha,alpha-dichloro-omega-bromoalkenes with benzyl- and allylmagnesium halides", CHEMICAL ABSTRACTS, (1972), vol. 77, no. 13, Database accession no. 87716Z, page 352, XP002951553 | [ ] - IZV. AKAD. NAUK SSSR, SER. KHIM., (1972), no. 4, pages 886 - 890 | Prüfung | - ROSSANDER; MARVEL, "The reaction of the Grignard reagent with gamma-chloropropyl para-toluenesulfonate. A method of lengthening carbon chains by three carbon atoms", J. AM. CHEM. SOC., (1928), vol. 50, pages 1491 - 1497 |