EP1374473 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SICHEREN KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLÜSSELERZEUGUNG, -ZERTIFIZIERUNG UND -BENUTZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 30.10.2013 [2013/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arcot Systems, Inc. Suite 200, 3200 Patrick Henry Drive Santa Clara, CA 95054 / US | [2011/08] |
Frühere [2004/01] | Für alle benannten Staaten Arcot Systems, Inc. Suite 200, 3200 Patrick Henry Drive Santa Clara, CA 95054 / US | Erfinder | 01 /
HIRD, Geoffrey, R. 10274 Parkwood Drive, Apt.4 Cupertino, CA 95014 / US | [2004/01] | Vertreter | Robson, Aidan John Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2010/47] | Robson, Aidan John Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Frühere [2004/01] | Abnett, Richard Charles REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02719388.7 | 29.03.2002 | [2004/01] | WO2002US09812 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010280629P | 29.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 280629 P | US20010874795 | 05.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 874795 | [2004/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02080445 | Datum: | 10.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1374473 | Datum: | 02.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1374473 | Datum: | 23.02.2011 | Sprache: | EN | [2011/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.10.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H04L9/32, H04L9/08 | [2010/37] | CPC: |
G06F21/62 (EP,US);
H04L9/0869 (EP,US);
H04L9/3226 (EP,US);
H04L9/3247 (EP,US);
H04L2209/046 (EP,US);
H04L2209/20 (EP,US);
H04L2209/56 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2006/31] | H04K1/00, H04L9/00 | ||
Frühere IPC [2004/01] | H04L9/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SICHEREN KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLÜSSELERZEUGUNG, -ZERTIFIZIERUNG UND -BENUTZUNG | [2004/01] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR SECURE CRYPTOGRAPHIC KEY GENERATION, CERTIFICATION AND USE | [2004/01] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF PERMETTANT DE CREER, DE CERTIFIER ET D'UTILISER UNE CLE CRYPTOGRAPHIQUE | [2004/01] | Eintritt in die regionale Phase | 24.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.09.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 24.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.09.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 24.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/01] | 02.10.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.11.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.08.2010 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 06.10.2010 geplant war | 07.09.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.10.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 06.01.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.01.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP10009777.3 Anmeldung zurückgenommen : 15.12.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 24.11.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 23.02.2011 | BE | 23.02.2011 | CY | 23.02.2011 | DK | 23.02.2011 | FI | 23.02.2011 | IT | 23.02.2011 | NL | 23.02.2011 | SE | 23.02.2011 | TR | 23.02.2011 | IE | 29.03.2011 | LU | 29.03.2011 | CH | 31.03.2011 | LI | 31.03.2011 | MC | 31.03.2011 | GR | 24.05.2011 | ES | 03.06.2011 | PT | 23.06.2011 | [2013/44] |
Frühere [2013/25] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
IT | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
IE | 29.03.2011 | ||
LU | 29.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2012/23] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
IT | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
IE | 29.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2012/08] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
IE | 29.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2012/07] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2011/47] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
DK | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2011/39] | AT | 23.02.2011 | |
BE | 23.02.2011 | ||
CY | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
NL | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2011/37] | BE | 23.02.2011 | |
CY | 23.02.2011 | ||
FI | 23.02.2011 | ||
SE | 23.02.2011 | ||
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | ||
Frühere [2011/36] | SE | 23.02.2011 | |
GR | 24.05.2011 | ||
ES | 03.06.2011 | ||
PT | 23.06.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9925086 (SONERA OY [FI], et al) [A] 1-43* the whole document *; | [A]WO0030285 (ARCOT SYSTEMS INC [US], et al) [A] 1-43 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US3798605 (FEISTEL H); | [Y]US5206905 (LEE ROBERT D [US], et al); | [A]US5668876 (FALK JOHAN PER [SE], et al); | [A]US5894519 (CLEMOT OLIVIER [FR], et al); | [Y]US6170058 (KAUSIK BALAS NATARAJAN [US]); | [A]US6408388 (FISCHER ADDISON M [US]) |