EP1483041 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG GEWEBEVERSTÄRKTER KAPILLARFÖRMIGER MEMBRANEN, INSBESONDERE FÜR DIE ULTRAFILTRATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 30.10.2013 [2013/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koch Membrane Systems GmbH Kackertstrasse 10 52072 Aachen / DE | [2007/37] |
Frühere [2005/30] | Für alle benannten Staaten Koch Membrane Systems GmbH Kranzstrasse 7 52070 Aachen / DE | ||
Frühere [2004/50] | Für alle benannten Staaten Puron AG Krantzstrasse 7 52070 Aachen / DE | Erfinder | 01 /
VOSSENKAUL, Klaus Schlottfelder Winkel 12 52074 Aachen / DE | 02 /
SCHÄFER, Stefan Wildbachstrasse 49 52074 Aachen / DE | [2004/50] | Vertreter | Albrecht, Rainer Harald Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2004/50] | Albrecht, Rainer Harald, Dr.-Ing. Patentanwälte Andrejewski, Honke & Sozien, Theaterplatz 3 45127 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02724224.7 | 12.03.2002 | [2004/50] | WO2002EP02699 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03076055 | Datum: | 18.09.2003 | Sprache: | DE | [2003/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1483041 | Datum: | 08.12.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.09.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1483041 | Datum: | 04.08.2010 | Sprache: | DE | [2010/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.09.2003 | Klassifikation | IPC: | B01D69/08, B01D69/12, B01D67/00, D06B3/04 | [2004/50] | CPC: |
B01D69/10 (EP,US);
B01D67/0016 (EP,US);
B01D69/08 (EP,US);
B01D2325/40 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG GEWEBEVERSTÄRKTER KAPILLARFÖRMIGER MEMBRANEN, INSBESONDERE FÜR DIE ULTRAFILTRATION | [2004/50] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING FABRIC-REINFORCED CAPILLARY MEMBRANES, IN PARTICULAR FOR ULTRAFILTRATION | [2004/50] | Französisch: | PROCEDE POUR PRODUIRE DES MEMBRANES CAPILLAIRES A RENFORT DE TISSU, NOTAMMENT DESTINEES A L'ULTRAFILTRATION | [2004/50] | Eintritt in die regionale Phase | 21.08.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.08.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.08.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.08.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/50] | 08.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 04.08.2010 | TR | 04.08.2010 | AT | 12.03.2011 | FI | 12.03.2011 | GB | 12.03.2011 | IE | 12.03.2011 | IT | 12.03.2011 | LU | 12.03.2011 | ES | 13.03.2011 | SE | 13.03.2011 | BE | 31.03.2011 | CH | 31.03.2011 | DK | 31.03.2011 | FR | 31.03.2011 | LI | 31.03.2011 | MC | 31.03.2011 | [2013/44] |
Frühere [2013/25] | CY | 04.08.2010 | |
AT | 12.03.2011 | ||
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
LU | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
SE | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2013/21] | CY | 04.08.2010 | |
AT | 12.03.2011 | ||
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
SE | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2013/07] | CY | 04.08.2010 | |
AT | 12.03.2011 | ||
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
ES | 13.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/31] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
DK | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/11] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
GB | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
IT | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/08] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
IE | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/07] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/06] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
FR | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/05] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
BE | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 04.08.2010 | |
FI | 12.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2011/13] | CY | 04.08.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2456650 (RYAN ALBERT O); | [AD]US4061821 (HAYANO FUSAKAZU, et al); | [A]GB1540937 (COMP GENERALE ELECTRICITE); | [A]GB2048726 (POST OFFICE); | [A]US4579079 (NUNDY STANLEY D [CA]); | [A]WO9318219 (HOECHST CELANESE CORP [US]) |