EP1393171 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUM EINFÜGEN VON LEGACY-ANWENDUNGEN IN EINE VERTEILTE DATENVERARBEITUNGSUMGEBUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.12.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.01.2012 [2012/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [2004/10] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | Erfinder | 01 /
HATANAKA, Iwao 8 Houghton Lane Acton, MA 01720 / US | [2004/10] | Vertreter | Litherland, David Peter IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester, Hampshire SO21 2JN / GB | [N/P] |
Frühere [2004/10] | Litherland, David Peter IBM United Kingdom Ltd., MP 110, Hursley Park Winchester, Hampshire SO21 2JN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02740084.5 | 16.01.2002 | [2004/10] | WO2002GB00151 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010781615 | 12.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 781615 | [2004/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO02065277 | Datum: | 22.08.2002 | Sprache: | EN | [2002/34] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1393171 | Datum: | 03.03.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.08.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.11.2003 | Klassifikation | IPC: | G06F9/44 | [2004/10] | CPC: |
G06F8/70 (EP,US);
G06F15/16 (KR);
G06F8/76 (EP,US);
G06F9/465 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/10] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUM EINFÜGEN VON LEGACY-ANWENDUNGEN IN EINE VERTEILTE DATENVERARBEITUNGSUMGEBUNG | [2004/10] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR INCORPORATING LEGACY APPLICATIONS INTO A DISTRIBUTED DATA PROCESSING ENVIRONMENT | [2004/10] | Französisch: | PROCEDE ET SYSTEME PERMETTANT D'INCORPORER DES APPLICATIONS PATRIMONIALES DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAITEMENT DE DONNEES REPARTI | [2004/10] | Eintritt in die regionale Phase | 25.07.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.07.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.07.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.02.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.07.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/10] | 14.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/04] | 06.09.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/04] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.02.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2011 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X] - COMELLA-DORDA S ET AL, "A survey of black-box modernization approaches for information systems", CONFERENCE PROCEEDINGS ARTICLE, (20001011), pages 173 - 183, XP010522527 [X] 1,2,4-9,11 * page 180, column L, paragraph 3 - page 181, column R; figure 5 * | [X] - GANNOD G C ET AL, "An architecture-based approach for synthesizing and integrating adapters for legacy software", CONFERENCE PROCEEDINGS ARTICLE, (20001123), pages 128 - 137, XP010527954 [X] 1,2,4-9,11 * abstract * * section 2.3 * |