EP1370495 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES QUARZGLASTIEGELS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.07.2009 [2009/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG Quarzstrasse 8 63450 Hanau / DE | [2003/51] | Erfinder | 01 /
KORUS, Gabriele Thomasiusstrasse 2b 04109 Leipzig / DE | 02 /
LAUDAHN, Hilmar Töpferwall 22 06749 Bitterfeld / DE | 03 /
ARNDT, Martin Fritz-Reuter-Strasse 11 06749 Bitterfeld / DE | 04 /
GERTIG, Udo Am Wingert 50 63687 Johannesberg / DE | [2003/51] | Vertreter | Staudt, Armin Walter, et al Sandeldamm 24a 63450 Hanau / DE | [N/P] |
Frühere [2009/31] | Staudt, Armin Walter, et al Patentanwalt Auf der Mauer 8 63674 Altenstadt / DE | ||
Frühere [2005/32] | Staudt, Armin, Dipl.-Ing., et al Patentanwalt Auf der Mauer 8 63674 Altenstadt / DE | ||
Frühere [2004/35] | Staudt, Armin, Dipl.-Ing., et al Patentanwalt Lange Strasse 10 63674 Altenstadt / DE | ||
Frühere [2003/51] | Staudt, Armin Edith-Stein-Strasse 22 63075 Offenbach am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02748301.5 | 05.03.2002 | [2003/51] | WO2002EP02395 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001111405 | 08.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10111405 | DE2001139648 | 11.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10139648 | [2003/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02070414 | Datum: | 12.09.2002 | Sprache: | DE | [2002/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1370495 | Datum: | 17.12.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.09.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1370495 | Datum: | 15.11.2006 | Sprache: | DE | [2006/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.09.2002 | Klassifikation | IPC: | C03B19/09, C30B15/10, C03C10/00 | [2003/51] | CPC: |
C03B19/095 (EP);
C03C10/0009 (EP);
C30B15/10 (EP);
C30B35/002 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FI, FR, GB, IT [2006/45] |
Frühere [2003/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES QUARZGLASTIEGELS | [2003/51] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING A QUARTZ GLASS CRUCIBLE | [2003/51] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION D'UN CREUSET EN VERRE DE QUARTZ | [2003/51] | Eintritt in die regionale Phase | 04.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.07.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/51] | 09.12.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.06.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 15.11.2006 | FR | 15.11.2006 | GB | 15.11.2006 | [2008/52] |
Frühere [2008/23] | FI | 15.11.2006 | |
GB | 15.11.2006 | ||
FR | 29.06.2007 | ||
Frühere [2007/50] | FI | 15.11.2006 | |
GB | 15.11.2006 | ||
Frühere [2007/25] | FI | 15.11.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [PX]WO0216677 (HERAEUS QUARZGLAS ;FABIAN HEINZ (DE); LEIST JOHANN (DE); WERDECKER) [PX] 1-5,12-17 * claim - *; | [X]US5389582 (BLACKMER JOHN F ET AL) [X] 1-6,9-17 * column 4, line 33 - line 42 * * column 5, line 11 - line 50 *; | [X]EP0911429 (HERAEUS QUARZGLAS ;SHINETSU QUARTZ PROD (JP)) [X] 1-5,7,8,12-17 * claim - *; | [A]US4102666 (BAUMLER PETER ET AL) [A] 1-17 * column 7, line 4 - line 23 * |