EP1392439 - HUBWAND FÜR EINE ROHRMÜHLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.12.2008 [2008/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Polysius AG Graf-Galen-Strasse 17 59269 Beckum / DE | [2004/10] | Erfinder | 01 /
BLATTON, Gerhard Elisabeth-Wibbelt-Str. 10 59269 Beckum / DE | 02 /
GROTHAUS, Hubert Kronesch 11 49186 Bad Iburg / DE | 03 /
SCHULTE, Ludger Ludgeristrasse 1 59229 Ahlen / DE | [2004/19] |
Frühere [2004/10] | 01 /
BLATTON, Gerhard Hansaring 1 59269 Beckum / DE | ||
02 /
GROTHAUS, Hubert Kronesch 11 49186 Bad Iburg / DE | |||
03 /
SCHULTE, Ludger Ludgeristrasse 1 59229 Ahlen / DE | Vertreter | Tetzner, Michael, et al Tetzner & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Van-Gogh-Strasse 3 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/10] | Tetzner, Michael, Dipl.-Ing., et al Van-Gogh-Strasse 3 81479 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02754624.1 | 04.06.2002 | [2004/10] | WO2002EP06131 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20011027258 | 05.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10127258 | [2004/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02098564 | Datum: | 12.12.2002 | Sprache: | DE | [2002/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1392439 | Datum: | 03.03.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.12.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1392439 | Datum: | 02.01.2008 | Sprache: | DE | [2008/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.12.2002 | Klassifikation | IPC: | B02C17/06, B02C17/18 | [2004/10] | CPC: |
B02C17/1855 (EP,US);
B02C17/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, DK, ES [2007/44] |
Frühere [2004/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HUBWAND FÜR EINE ROHRMÜHLE | [2004/10] | Englisch: | LIFT WALL FOR A TUBE MILL | [2004/10] | Französisch: | PAROI DE LEVAGE POUR TUBE BROYEUR | [2004/10] | Eintritt in die regionale Phase | 22.01.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.01.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.01.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/10] | 08.10.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US1719164 (RICHARD BERNHARD) [X] 1,2 * page 1, line 9 - line 14 * * page 1, line 65 - line 94 * * page 2, line 125 - page 3, line 5 * * figures 1-3 * * figure 2 * [A] 9; | [A]GB387412 (VICKERS ARMSTRONGS LTD, et al) [A] 1,3 * page 4, line 35 - line 45 * * figure 2 *; | [A]DE2445439 (FREIER GRUNDER EISEN METALL) [A] 1,3 * page 4, line 9 - line 18; figure 1 *; | [A]US4089477 (TIGGESBAUMKER PETER, et al) [A] 4* column 1, line 31 - line 32 *; | [A]DE19638698 (PFEIFFER CHRISTIAN MASCHF [DE]) [A] 1 * figure 1 * |