EP1384324 - CMOS-SCHALTUNG MIT KONSTANTEM AUSGANGSSPANNUNGSHUB UND VARIABLE ZEITVERZÖGERUNG FÜR EINEN SPANNUNGSGESTEUERTEN OSZILLATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.03.2011 [2011/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Elantec Semiconductor, Inc. 675 Tradezone Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | [2004/05] | Erfinder | 01 /
LIN, Xijian 40951 Valero Drive Fremont, CA 94539 / US | 02 /
HARVEY, Barry 1701 Holt Avenue Los Altos, CA 94025 / US | 03 /
FAIRGRIEVE, Alexander 835 Sharon Park Drive Menlo Park, CA 94025 / US | [2007/25] |
Frühere [2004/05] | 01 /
LIN, Xijian 40951 Valero Drive Fremont, CA 94539 / US | ||
02 /
HARVEY, Barry 1701 Holt Avenue Los Altos, CA 94025 / US | |||
03 /
FAIRGRIEVE, Alexander 2139 Gordon Avenue Menlo Park, CA 94025 / US | Vertreter | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechsanwälte Steinerstraße 15/Haus A 81369 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 36 81479 München / DE | ||
Frühere [2008/04] | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Melchiorstrasse 42 81479 München / DE | ||
Frühere [2004/05] | Fleuchaus, Leo, Dipl.-Ing. Fleuchaus & Gallo, Melchiorstrasse 42 81479 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02763975.6 | 08.04.2002 | [2004/05] | WO2002US10889 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010828398 | 06.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 828398 | [2004/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02082649 | Datum: | 17.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1384324 | Datum: | 28.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1384324 | Datum: | 26.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.10.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.2004 | Klassifikation | IPC: | H03K5/08 | [2004/05] | CPC: |
H03H11/265 (EP,US);
H03K5/08 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CMOS-SCHALTUNG MIT KONSTANTEM AUSGANGSSPANNUNGSHUB UND VARIABLE ZEITVERZÖGERUNG FÜR EINEN SPANNUNGSGESTEUERTEN OSZILLATOR | [2004/05] | Englisch: | A CMOS CIRCUIT WITH CONSTANT OUTPUT SWING AND VARIABLE TIME DELAY FOR A VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR | [2004/05] | Französisch: | CIRCUIT CMOS AVEC EXCURSION DE SORTIE CONSTANTE ET RETARD VARIABLE POUR OSCILLATEUR A FREQUENCE COMMANDEE | [2004/05] | Eintritt in die regionale Phase | 16.10.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.10.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 16.10.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.10.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.11.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 16.10.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/05] | 28.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.08.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.08.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 26.09.2007 | BE | 26.09.2007 | CH | 26.09.2007 | CY | 26.09.2007 | DK | 26.09.2007 | FI | 26.09.2007 | LI | 26.09.2007 | NL | 26.09.2007 | TR | 26.09.2007 | SE | 26.12.2007 | GR | 27.12.2007 | DE | 28.12.2007 | ES | 06.01.2008 | PT | 26.02.2008 | GB | 08.04.2008 | IE | 08.04.2008 | LU | 08.04.2008 | IT | 30.04.2008 | MC | 30.04.2008 | [2011/13] |
Frühere [2010/37] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
CY | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
TR | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
LU | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
CY | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
LU | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
CY | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Frühere [2009/29] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
GB | 08.04.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Frühere [2009/23] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
IE | 08.04.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Frühere [2008/51] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
MC | 30.04.2008 | ||
Frühere [2008/35] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
DK | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
DE | 28.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
SE | 26.12.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
Frühere [2008/24] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
CH | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
LI | 26.09.2007 | ||
NL | 26.09.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
ES | 06.01.2008 | ||
PT | 26.02.2008 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 26.09.2007 | |
BE | 26.09.2007 | ||
FI | 26.09.2007 | ||
GR | 27.12.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 26.09.2007 | |
FI | 26.09.2007 | ||
Frühere [2008/10] | FI | 26.09.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0689287 (SYMBIOS LOGIC INC [US]) [X] 1-9* figure 11 * | Internationale Recherche | [X]US5994939 (JOHNSON LUKE A [US], et al) |