EP1387923 - BOHRKRONE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat ???moredetails.lapse.edited??? CY | veröffentlicht am 16.09.2009 [2009/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Atlas Copco MAI GmbH Werkstrasse 17 9710 Feistritz/Drau / AT | [N/P] |
Frühere [2004/07] | Für alle benannten Staaten Atlas Copco Mai GmbH Werkstrasse 17 9710 Feistritz/Drau / AT | Erfinder | 01 /
PAPOUSEK, Herbert Dr. Zak-Str. 1 A-9524 St. Magdalen bei Villach / AT | [2004/07] | Vertreter | Hehenberger, Reinhard, et al BEER & PARTNER PATENTANWÄLTE KG Lindengasse 8 1070 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [2004/07] | Hehenberger, Reinhard, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte, Dipl.-Ing. Otto Beer, Dipl.-Ing. Manfred Beer, Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger, Lindengasse 8 1070 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02769438.9 | 16.05.2002 | [2004/07] | WO2002AT00149 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20010000789 | 17.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 7892001 | [2004/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO02092957 | Datum: | 21.11.2002 | Sprache: | DE | [2002/47] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1387923 | Datum: | 11.02.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 21.11.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1387923 | Datum: | 31.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.04.2003 | Klassifikation | IPC: | E21B10/36, E21B10/58, E21B10/38 | [2004/07] | CPC: |
E21B10/58 (EP,US);
E21B10/36 (EP,US);
E21B10/38 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/07] | Erstreckungsstaaten | AL | 24.11.2003 | LT | 24.11.2003 | LV | 24.11.2003 | MK | 24.11.2003 | RO | 24.11.2003 | SI | 24.11.2003 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BOHRKRONE | [2004/07] | Englisch: | DRILL BIT | [2004/07] | Französisch: | COURONNE DE SONDAGE | [2004/07] | Eintritt in die regionale Phase | 24.11.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.11.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.11.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/07] | 03.11.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 18.11.2004 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: Anmeldung gilt als zurückgenommen | 30.11.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.11.2004 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung (Anmeldung gilt als zurückgenommen): Request accepted | 18.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.05.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.11.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.01.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.01.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP05005935.1 Anmeldung zurückgenommen : 11.05.2005 | EP05010556.8 / EP1564365 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 31.05.2006 | [2009/38] |
Frühere [2007/45] | gelöscht | ||
Frühere [2007/39] | IT | 31.05.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9719247 (TECHMO ENTW & VERTRIEBS GMBH [AT], et al) [X] 1-3,5,10-13,16-19,22,24,26,33 * figures 1-3 *; | [X]DE927022 (ETSCHEL GUSTAV) [X] 1,2,9-12,15,22,24,27,28 * figures 3,4 *; | [XD]GB189021 (ARTHUR LEE HAWKESWORTH) [XD] 1,3-5,9,11,12,14,24,25 * figures 9-11 *; | [X]AU450556B (WICKMAN SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED) [X] 29-32,34-37,39 * figures 1-5 *; | [X]GB981489 (TUNGSTEN CARBIDE DEVELOPMENTS) [X] 29-32,34,35 * figures 1-3 *; | [X]GB633999 (ATLAS DIESEL AB) [X] 29-32,34,35 * figure 3 *; | [X]US4185708 (JANIKOWSKA-PAWLIK JADWIGA [PL], et al) [X] 29-32,34,35,40,41 * figures 1-3 *; | [X]FR1411867 (P & V MINING & ENGINEERING LTD) [X] 29,31,32,34-38 * figures 1-3 * | vom Anmelder | AT1513U | DE918741 | GB189021 |