EP1446132 - ANTIDIABETISCHE 2-SUBSTITUIERTE-5'-O- (1-BORANOTRIPHOSPHAT) ADENOSIN-DERIVATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.06.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.07.2007 [2007/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAR-ILAN UNIVERSITY 52900 Ramat Gan / IL | Für alle benannten Staaten The University of Montpellier I 5, boulevard Henri IV 34060 Montpellier / FR | [N/P] |
Frühere [2004/34] | Für alle benannten Staaten BAR-ILAN UNIVERSITY IL-52900 Ramat Gan / IL | ||
Für alle benannten Staaten The University of Montpellier I 5, boulevard Henri IV 34060 Montpellier / FR | Erfinder | 01 /
FISCHER, Bilha 75 Aadulam Street 73142 Shoham / IL | 02 /
KLEIMAN-NAHUM, Victoria 8 Harashba 75483 Rishon LeTsion / IL | 03 /
PETIT, Pierre 8, rue Grand'Rue Jean Moulin 34000 Montpellier / FR | [2005/21] |
Frühere [2004/40] | 01 /
FISHER, Bilha 75 Aadulam Street 73142 Shoham / IL | ||
02 /
KLEIMAN-NAHUM, Victoria 8 Harashba 75483 Rishon LeTsion / IL | |||
03 /
PETIT, Pierre 8, rue Grand'Rue Jean Moulin 34000 Montpellier / FR | |||
Frühere [2004/34] | 01 /
FISHER, Bilha 75 Aadulam Street 73142 Shoham / IL | ||
02 /
KLEIMAN-NAHUM, Victoria 8 Harashba 75483 Rishon LeTsion / IL | |||
03 /
PETIT, Pierre 8, rue Grand'Rue Jean Moulin 34000 Montpellier / IL | Vertreter | Grosset-Fournier, Chantal Catherine Grosset-Fournier & Demachy 54, rue Saint-Lazare 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2004/34] | Grosset-Fournier, Chantal Catherine Grosset-Fournier & Demachy, 54, rue Saint-Lazare 75009 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02777766.3 | 23.10.2002 | [2004/34] | WO2002IL00845 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IL20010146142 | 24.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 14614201 | [2004/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03034978 | Datum: | 01.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/18] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1446132 | Datum: | 18.08.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.05.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 11.03.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2005 | Klassifikation | IPC: | A61K31/70, C07H19/167, C07H19/20, A61K31/7076, A61P3/10 | [2005/43] | CPC: |
C07H19/20 (EP,US);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP)
|
Frühere IPC [2004/34] | A61K31/7052, A61K31/70, A61K31/69, C07H19/00, C07H19/16, C07H19/167 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/34] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTIDIABETISCHE 2-SUBSTITUIERTE-5'-O- (1-BORANOTRIPHOSPHAT) ADENOSIN-DERIVATE | [2004/34] | Englisch: | ANTIDIABETIC 2-SUBSTITUTED-5'-O- (1-BORANOTRIPHOSPHATE) ADENOSINE DERIVATIVES | [2004/34] | Französisch: | DERIVES ANTIDIABETIQUES DE 5'-O-(1-BORANOTRIPHOSPHATE) ADENOSINE-2-SUBSTITUEE | [2004/34] | Eintritt in die regionale Phase | 30.04.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.04.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 30.04.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.04.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.04.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/34] | 05.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.01.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/29] | 22.02.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2006 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - HE K ET AL, "Synthesis and separation of diastereomers of ribonucleotide 5'-(alpha-P-borano)triophosphates", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, US, (1998), vol. 63, no. 17, ISSN 0022-3263, pages 5769 - 5773, XP002964120 [X] 1,13,15,17,18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo972002g | [DA] - FISCHER B ET AL, "2-Thioether 5'-O-(1-thiotriphosphate)adenosine derivatives as new insulin secretagogues acting through P2Y-receptors", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON, US, (1999), vol. 42, ISSN 0022-2623, pages 3636 - 3646, XP002171036 [DA] 1,20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm990158y | Internationale Recherche | [A]US5434143 (SPIELVOGEL BERNARD F [US], et al); | [X] - HE ET AL., "Synthesis and separation of diastereomers of ribonucleotide 5'-(alpha-P-borano)triophosphates", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, (1998), vol. 63, no. 17, pages 5769 - 5773, XP002964120 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo972002g | [A] - KOZARICH ET AL., "Ribonucleoside phosphates via phosphorimidazolidate intermediates. Synthesis of pseudoadenosine 5'-triphosphate", BIOCHEMISTRY, (1973), vol. 12, no. 22, pages 4458 - 4463, XP002964118 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bi00746a024 |