EP1443141 - Nichtvergilbende Aldehydkondensationsprodukte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.10.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.10.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.12.2004 [2004/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Clariant International Ltd. Rothausstrasse 61 4132 Muttenz / CH | [N/P] |
Frühere [2004/32] | Für alle benannten Staaten CLARIANT INTERNATIONAL LTD. Rothausstrasse 61 4132 Muttenz / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03002206.5 | 31.01.2003 | [2004/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1443141 | Datum: | 04.08.2004 | Sprache: | DE | [2004/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2003 | Klassifikation | IPC: | D06M15/39, D06M15/41, D06P1/56, D06P5/08, C08G8/04, D06L3/10, C08G8/28 | [2004/32] | CPC: |
D06P5/08 (EP,KR,US);
D06M15/39 (EP,KR,US);
B41M5/3335 (EP,KR,US);
C08G8/04 (EP,KR,US);
C08G8/28 (EP,KR,US);
D06M15/41 (EP,KR,US);
D06M15/412 (EP,KR,US);
D06P1/56 (EP,KR,US);
D06M2101/34 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/32] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Nichtvergilbende Aldehydkondensationsprodukte | [2004/32] | Englisch: | Non-yellowing aldehyde condensation products | [2004/32] | Französisch: | Produits de condensation d'aldéhyde non jaunissants | [2004/32] | Prüfungsverfahren | 02.06.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/50] | 08.07.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: A.91(5) [2004/50] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE3446922 (BAYER AG [DE]) [X] 1-4,7,11* page 5, line 5 - page 7, line 5; claim - *; | [X]DE4401390 (BAYER AG [DE]) [X] 1,6,7,10,11 * the whole document * |