EP1422491 - Verfahren, Vorrichtung und Programm zum Setzen des Ursprungs eines Koordinatensystems eines Werkstücks in einem Oberflächentaster [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitutoyo Corporation 20-1, Sakado 1-chome Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012 / JP | [2017/39] |
Frühere [2004/22] | Für alle benannten Staaten Mitutoyo Corporation 20-1, Sakado 1-chome, Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 213-0012 / JP | Erfinder | 01 /
Sakurada, Junji c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | 02 /
Kojima, Tsukasa c/o MSTI INC. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | 03 /
Tamai, Toshiyuki c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | [2017/28] |
Frühere [2004/22] | 01 /
Sakurada, Junji, c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | ||
02 /
Kojima, Tsukasa, c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | |||
03 /
Tamai, Toshiyuki, c/o MSTI Inc. 1-2, Nishi 1-chome, Kita 7-jyo Kita-ku Sapporo-shi Hokkai-do 060-0807 / JP | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2017/39] |
Frühere [2004/22] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03026962.5 | 25.11.2003 | [2004/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020340930 | 25.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002340930 | [2004/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1422491 | Datum: | 26.05.2004 | Sprache: | EN | [2004/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1422491 | Datum: | 06.08.2008 | [2008/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1422491 | Datum: | 27.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2008 | Klassifikation | IPC: | G01B5/008, G01B21/04, G05B19/401 | [2004/22] | CPC: |
G01B21/045 (EP,US);
G01B5/012 (EP,US);
G01B5/28 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2017/39] |
Frühere [2009/16] | DE, FR, GB, IT | ||
Frühere [2004/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren, Vorrichtung und Programm zum Setzen des Ursprungs eines Koordinatensystems eines Werkstücks in einem Oberflächentaster | [2004/22] | Englisch: | Method, apparatus and program for setting a workpiece coordinate system origin in a surface property measuring machine | [2004/22] | Französisch: | Méthode, appareil et programme de placement de l'origine d'un système de coordonnées d'une pièce dans un appreil de mesure d'une surface | [2004/22] | Prüfungsverfahren | 09.09.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/43] | 16.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.02.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 20.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 10.05.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 19.05.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 13.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.08.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.10.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 28.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 24.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 23.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 27.09.2017 | [2018/28] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4825394 (BEAMISH JERALD K [US], et al) [X] 1-26 * abstract * * column 1, line 56 - column 2, line 55 * * column 21, line 46 - column 27, line 39 * * column 44, line 13 - line 17 *; | [X]US4914601 (SMYTH JR JOHN B [US]) [X] 1-26 * abstract * * column 4, line 49 - column 6, line 38 * * figures 1-3 *; | [X]US4962591 (ZELLER RUDOLF [DE], et al) [X] 1-26 * abstract * * column 3, line 22 - column 7, line 20 * * figures 1-4 *; | [XD]JPH11339052 (MITUTOYO CORP) [XD] 1-26 * the whole document *; | [XD]JP2000331171 (MITUTOYO CORP) [XD] 1-26* the whole document *; | [X]US2001045021 (MATSUDA JIRO [JP], et al) [X] 1-26 * abstract * * paragraph [0039] - paragraph [0104] * * figures 1-9,10a * |