EP1442754 - Vorrichtung zur Dampfabgabe in die Umgebung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.08.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.08.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.09.2006 [2006/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RE.LE.VI. S.P.A. Via Postumia, 1 46040 Rodigo (Mantova) / IT | [N/P] |
Frühere [2004/32] | Für alle benannten Staaten RE.LE.VI. S.p.a. Via Postumia, 1 46040 Rodigo (Mantova) / IT | Erfinder | 01 /
Pagani, Fabio, c/o RE.LE.VI.-S.P.A. 1, Via Postumia 46040 Rodigo (Mantova) / IT | [2004/32] | Vertreter | Corradini, Corrado, et al Ing. C. Corradini & C. S.r.l. Via Dante Alighieri 4 42100 Reggio Emilia / IT | [N/P] |
Frühere [2004/32] | Corradini, Corrado, et al Studio Ing. C. CORRADINI & C. S.r.l. 4, Via Dante Alighieri 42100 Reggio Emilia / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03079186.7 | 24.12.2003 | [2004/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2003RE00011 | 31.01.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RE20030011 | [2004/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1442754 | Datum: | 04.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.05.2004 | Klassifikation | IPC: | A61L9/12, B60H3/00 | [2004/32] | CPC: |
A61L9/12 (EP);
A61L2209/133 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/32] | Erstreckungsstaaten | AL | 03.11.2004 | LT | 03.11.2004 | LV | 03.11.2004 | MK | 03.11.2004 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Dampfabgabe in die Umgebung | [2004/32] | Englisch: | Device for diffusing vapours into the environment | [2004/32] | Französisch: | Dispositif pour la diffusion de vapeurs dans l'environnement | [2004/32] | Prüfungsverfahren | 03.11.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/53] | 24.10.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/36] | 11.04.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2005 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4995555 (WOODRUFF KEITH F [US]) [A] 1-7 * column 2, line 56 - column 4, line 7 * * column 4, line 39 - column 6, line 50; figures 1-9 *; | [A]FR2653979 (JOHNSON & SON INC S C [US]) [A] 1-7 * page 2, lines 1-25 * * page 3, line 26 - page 4, line 34 ** page 7, line 1 - page 8, line 18; figures 1,2 *; | [A]US5172859 (PAGLIN NERIEL [IL], et al) [A] 1-7 * column 2, line 57 - column 3, line 60; figures 1,2 *; | [A]US5810253 (OHAYON NISSIM [IL]) [A] 1-7 * column 6, line 57 - column 7, line 54 * * column 9, line 4 - column 10, line 2 * * column 11, line 20 - column 12, line 22 * * column 13, line 47 - column 14, line 36; figure - * |