EP1497052 - TRAGBARES HYDRAULISCHES CRIMPWERKZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 18.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FCI 145/147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | [N/P] |
Frühere [2005/03] | Für alle benannten Staaten FCI 145-147 rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | Erfinder | 01 /
LEFAVOUR, John, David 10 Pearson Street Litchfield, NH 03052 / US | 02 /
STELTZER, Gordon, Lewis 51 Langsford Road Kennebunkport, Maine 04046 / US | 03 /
SHLOPAK, Alexander 73 Fairways Street, 11 Bethlehem, NH 03574 / US | 04 /
FAUCHER, Thomas 447 Mast Road Manchester, NH 03102 / US | 05 /
CHADBOURNE, Christopher, Gilpin 18 Oriole Drive Nashua, NH 03063 / US | 06 /
AYER, John, Wayne P.O.Box 402 25 Waterman Road Weare, NH 03281 / US | 07 /
MONTMINY, Armand, Thomas 503 Oak Street Manchester, NH 03104 / US | [2005/15] |
Frühere [2005/03] | 01 /
LEFAVOUR, John, David 10 Pearson Street Litchfield, NH 03052 / US | ||
02 /
STELTZER, Gordon, Lewis 31 B Langan Drive Goffstown, NH 03045 / US | |||
03 /
SHLOPAK, Alexander 73 Fairways Street, 11 Bethlehem, NH 03574 / US | |||
04 /
FAUCHER, Thomas 447 Mast Road Manchester, NH 03102 / US | |||
05 /
CHADBOURNE, Christopher, Gilpin 18 Oriole Drive Nashua, NH 03063 / US | |||
06 /
AYER, John, Wayne 11 Clinton Court Merrimack, NH 03054 / US | |||
07 /
MONTMINY, Armand, Thomas 503 Oak Street Manchester, NH 03104 / US | Vertreter | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | [N/P] |
Frühere [2009/49] | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | ||
Frühere [2008/30] | Regi, François-Xavier, et al FCI Intellectual Property Manager 145-147 rue Yves Le Coz 78035 Versailles Cedex / FR | ||
Frühere [2007/10] | van Looijengoed, Ferry Antoin Theodorus, et al De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | ||
Frühere [2005/03] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03711612.6 | 14.03.2003 | [2005/03] | WO2003US08123 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020125908 | 19.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 125908 | [2005/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03089165 | Datum: | 30.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1497052 | Datum: | 19.01.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.10.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.10.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.02.2008 | Klassifikation | IPC: | B21D7/06, B21D41/04, B21J9/12, B25B27/10 | [2008/11] | CPC: |
B25B27/10 (EP,US);
Y10T29/53226 (EP,US)
|
Frühere IPC [2005/03] | B21D7/06, B21D41/04, B21J9/12 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/03] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRAGBARES HYDRAULISCHES CRIMPWERKZEUG | [2005/03] | Englisch: | PORTABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOL | [2005/03] | Französisch: | OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE PORTATIF | [2005/03] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 10.11.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.10.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 10.11.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/03] | 06.06.2008 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2008/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2008 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]US5062290 (HOOVER JOHN B [US]); | [X]US4947672 (PECORA GENNARO L [US], et al); | [Y]US4339942 (SVENSSON UNO); | [X]US4942757 (PECORA GENNARO L [US]); | [X]US2869407 (SWANSON EDWIN C); | [X]US5979215 (LEFAVOUR JOHN D [US], et al); | [X]US4823588 (BUSSEREAU MARCEL [FR], et al); | [A]US6276186 (FRENKEN EGBERT [DE]); | [A]US3786669 (LINES R); | [A]US3554000 (SCHWAB CHARLES J); | [A]US2821877 (SWANSON EDWIN C); | [A]US2729063 (EARL HOADLEY CYRUS); | [A]US2696850 (PETERSON KENNETH E) |