EP1705525 - KONTROLLMITTEL FÜR POSITIVE ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG UND TONER ZUR ENTWICKLUNG EINES ELEKTROSTATISCHEN BILDES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 14.04.2010 [2010/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ORIENT CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 7-14, Shinmori 1-chome, Asahi-ku Osaka-shi Osaka 535-0022 / JP | [2006/39] | Erfinder | 01 /
YAMATE, Osamu c/o Orient Chem. Ind. Ltd. 8-1, Sanrahigashimachi Neyagawa-shi, Osaka 572-8581 / JP | 02 /
YUSHINA, Heihachi c/o Orient Chem. Ind. Ltd. 8-1, Sanrahigashimachi Neyagawa-shi, Osaka 572-8581 / JP | [2006/39] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Frühere [2006/39] | Jönsson, Hans-Peter Patentanwälte von Kreisler Selting Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus am Dom) 50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03768317.4 | 26.12.2003 | [2006/39] | WO2003JP16898 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005066719 | Datum: | 21.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1705525 | Datum: | 27.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.07.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/39] | Art: | A8 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP1705525 | Datum: | 06.12.2006 | [2006/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 21.07.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.2006 | Klassifikation | IPC: | G03G9/097, C07F7/04 | [2006/39] | CPC: |
G03G9/09733 (EP,US);
C07F7/04 (EP,US);
C07F7/06 (EP,US);
G03G9/09783 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [2006/48] |
Frühere [2006/40] | (deleted) | ||
Frühere [2006/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONTROLLMITTEL FÜR POSITIVE ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG UND TONER ZUR ENTWICKLUNG EINES ELEKTROSTATISCHEN BILDES | [2006/39] | Englisch: | POSITIVE ELECTROSTATIC CHARGE CONTROL AGENT AND TONER FOR DEVELOPING ELECTROSTATIC IMAGE | [2006/39] | Französisch: | AGENT DE CONTROLE DE CHARGE ELECTROSTATIQUE POSITIVE ET TONER POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE IMAGE ELECTROSTATIQUE | [2006/39] | Eintritt in die regionale Phase | 10.12.2004 | Übersetzung eingereicht | 10.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.12.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 10.12.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2006/39] | 27.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.01.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/31] | 21.02.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB798163 (SIEMENS AG) [X] 1,2 * the whole document *; | [X]US5440011 (LAINE RICHARD M [US]) [X] 1-3 * column 6, line 66 - column 9, line 10 * * column 10; table . *; | [L]JP2004046142 (ORIENT CHEMICAL IND) [L] 1-6* the whole document * | Internationale Recherche | [A]US3615510 (YUDELSON JOSEPH S, et al); | [A]JPS61209222 (GEN ELECTRIC); | [X]JP2003295521 (ORIENT CHEMICAL IND) |