EP1558648 - HUMANE MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN CD20 [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent vom Inhaber widerrufen Status aktualisiert am 03.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 30.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.04.2021 | Neuer Eintrag: Inhaber stellt Antrag auf Widerruf | Anmelder | Für alle benannten Staaten Genmab A/S Bredgade 34 E 1260 Copenhagen K / DK | [2013/15] |
Frühere [2009/19] | Für alle benannten Staaten Genmab A/S Bredgade 34 P.O. Box 9068 1260 Copenhagen K / DK | ||
Frühere [2005/31] | Für alle benannten Staaten Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 Copenhagen K / DK | Erfinder | 01 /
TEELING, Jessica@Woodmill Cottage 299 Woodmill Lane Swaithling Southampton SO18 2JR / GB | 02 /
RUULS, Sigrid Hessenweg 121B NL-3731 JG De Bilt / NL | 03 /
GLENNIE, Martin 1 Thornhill Road Southampton SO16 7AU / GB | 04 /
VAN DE WINKEL, Jan, G., J. Werlengde Slotlaan 80 NL-3707 CK Zeist / NL | 05 /
PARREN, Paul Werdorperwaard 17 NL-3984 PR Odijk / NL | 06 /
PETERSEN, Jorgen Solkrogen 6 DK-2960 Rungsted Kyst / DK | 07 /
BAADSGAARD, Ole, D., M., Sc. Tuborg Sundpark 10 2900 Hellerup / DK | 08 /
HUANG, Haichun 4329 Crestwood Street Fremont, CA 94538 / US | [2012/02] |
Frühere [2007/02] | 01 /
TEELING, Jessica Woodmill Cottage 299 Woodmill Lane Swaithling Southampton SO18 2JR / GB | ||
02 /
RUULS, Sigrid Hessenweg 121B NL-3731 JG De Bilt / NL | |||
03 /
GLENNIE, Martin 1 Thornhill Road Southampton SO16 7AU / GB | |||
04 /
VAN DE WINKEL, Jan, G., J. Werlengde Slotlaan 80 NL-3707 CK Zeist / NL | |||
05 /
PARREN, Paul Werdorperwaard 17 NL-3984 PR Odijk / NL | |||
06 /
PETERSEN, Jorgen Solkrogen 6 DK-2960 Rungsted Kyst / DK | |||
07 /
BAADSGAARD, Ole, D., M., Sc. Tuborg Sundpark 10 2900 Hellerup / DK | |||
08 /
HUANG, Haichun 4329 Crestwood Street Fremont, CA 94538 / US | |||
Frühere [2005/31] | 01 /
TEELING, Jessica Lisdoddelaan 70 NL-1562 SN Krommenie / NL | ||
02 /
RUULS, Sigrid Hessenweg 121B NL-3731 JG De Bilt / NL | |||
03 /
GLENNIE, Martin 1 Thornhill Road Southampton SO16 7AU / GB | |||
04 /
VAN DE WINKEL, Jan, G., J. Werlengde Slotlaan 80 NL-3707 CK Zeist / NL | |||
05 /
PARREN, Paul Werdorperwaard 17 NL-3984 PR Odijk / NL | |||
06 /
PETERSEN, Jorgen Solkrogen 6 DK-2960 Rungsted Kyst / DK | |||
07 /
BAADSGAARD, Ole, D., M., Sc. Kyrkogatan 3 S-211 22 Malmo / SE | |||
08 /
HUANG, Haichun 2425 Sueno Way Fremont, CA 94539 / US | Vertreter | Woods, Geoffrey Corlett J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2012/02] | Woods, Geoffrey Corlett J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2008/29] | Woods, Geoffrey Corlett J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2005/31] | Woods, Geoffrey Corlett J.A. Kemp & Co 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03809145.0 | 17.10.2003 | [2005/31] | WO2003US33057 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020419163P | 17.10.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 419163 P | US20030460028P | 02.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 460028 P | [2005/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004035607 | Datum: | 29.04.2004 | Sprache: | EN | [2004/18] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1558648 | Datum: | 03.08.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.04.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1558648 | Datum: | 11.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 12.08.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.01.2006 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28, C07K16/30, C12N5/22, C12N5/24, C12N15/63 | [2005/31] | CPC: |
C07K16/2887 (EP,US);
C07K16/28 (KR);
A61K39/3955 (US);
A61K45/06 (US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P17/08 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P21/04 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P31/20 (EP);
A61P31/22 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/14 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P7/04 (EP);
A61P7/06 (EP);
A61P9/08 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61P9/14 (EP);
C07K16/30 (KR);
C07K16/4258 (EP,US);
C12N5/16 (KR);
G01N33/686 (US);
A61K2039/505 (EP,US);
C07K2317/21 (EP,US);
C07K2317/54 (EP,US);
C07K2317/56 (EP,US);
C07K2317/72 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/31] | Erstreckungsstaaten | AL | 06.05.2005 | LT | 06.05.2005 | LV | 06.05.2005 | MK | 06.05.2005 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HUMANE MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN CD20 | [2005/31] | Englisch: | HUMAN MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST CD20 | [2005/31] | Französisch: | ANTICORPS MONOCLONAUX HUMAINS ANTI-CD20 | [2005/31] | Eintritt in die regionale Phase | 06.05.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.05.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 06.05.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.05.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.05.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 06.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/31] | 06.07.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.07.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 30.09.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.03.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.09.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 31.10.2011 | Einwendungen Dritter | 07.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Teilanmeldung(en) | EP10013084.8 / EP2330130 | EP10013085.5 / EP2316856 | EP17179855.6 / EP3284753 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.04.2006 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
11.10.2012
ADMISSIBLE Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur / IS Vertreter des Einsprechenden Neuefeind, Regina Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
11.10.2012
ADMISSIBLE Actavis group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur / IS Vertreter des Einsprechenden Neuefeind, Regina Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | 19.11.2012 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 22.03.2013 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 30.10.2013 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2014/18] | 30.10.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.12.2013 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 10.12.2013 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Widerrufsverfahren | 26.03.2021 | Antrag auf Widerruf gemäß Artikel 105a | ZULÄSSIG | 15.04.2021 | Absendung der Mitteilung dass das Patent widerrufen wird | 05.05.2021 | Datum der Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents | 26.03.2021 | Gebühr für Widerruf entrichtet |
Frühere [2021/18] | 26.03.2021 | Antrag auf Widerruf gemäß Artikel 105a | |
ZULÄSSIG | |||
05.05.2021 | Datum der Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents | ||
26.03.2021 | Gebühr für Widerruf entrichtet | ||
Frühere [N/P] | 26.03.2021 | Antrag auf Widerruf gemäß Artikel 105a | |
[2021/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 16.12.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.12.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.01.2009 | Entscheidung abgesandt | 23.02.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.02.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.03.2007 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2013/15] |
Frühere [2012/24] | SI | 11.01.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9411026 (IDEC PHARMA CORP [US]) [Y] 1-40,44 * the whole document *; | [YD]US5770429 (LONBERG NILS [US], et al) [YD] 1-44 * the whole document *; | [Y]WO0009160 (IDEC PHARMA CORP [US], et al) [Y] 1-40,44 * the whole document *; | [Y]US6120767 (ROBINSON RANDY R [US], et al) [Y] 1-40,44 * the whole document *; | [XY]US2002009427 (WOLIN MAURICE J [US], et al) [X] 1-40,44 * paragraph [0050] - paragraph [0063] * * claims 1-9 * [Y] 41-43; | [XY]WO0222212 (IDEC PHARMA CORP [US]) [X] 1-37,41-44 * the whole document * [Y] 38-40; | [X] - GAZZANO-SANTORO H ET AL, "A non-radioactive complement-dependent cytotoxicity assay for anti-CD20 monoclonal antibody", JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.,AMSTERDAM, NL, (19970328), vol. 202, no. 2, ISSN 0022-1759, pages 163 - 171, XP004126276 [X] 45-47 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1759(97)00002-1 | [Y] - EDWARDS J C W ET AL, "Sustained improvement in rheumatoid arthritis following a protocol designed to deplete B lymphocytes", RHEUMATOLOGY, OXFORD UNIVERSITY PRESS, LONDON, GB, (200102), vol. 40, no. 2, ISSN 1462-0324, pages 205 - 211, XP002348931 [Y] 41-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/40.2.205 | [A] - VAN SPRIEL A B ET AL, "Immunotherapeutic perspective for bispecific antibodies", IMMUNOLOGY TODAY, ELSEVIER PUBLICATIONS, CAMBRIDGE, GB, (20000801), vol. 21, no. 8, ISSN 0167-5699, pages 391 - 397, XP004215167 [A] 36 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-5699(00)01659-5 | Internationale Recherche | [Y]WO0212437 (SCHOOTEN WIM VAN [US], et al); | [Y]US2002064823 (WELCHER ANDREW A [US], et al) | Prüfung | - TEELING JESSICA L ET AL, "The biological activity of human CD20 monoclonal antibodies is linked to unique epitopes on CD20.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY (BALTIMORE, MD. : 1950) 1 JUL 2006, (20060701), vol. 177, no. 1, ISSN 0022-1767, pages 362 - 371 | - KLIMKA A ET AL, "Human anti-CD30 recombinant antibodies by guided phage antibody selection using cell panning.", BRITISH JOURNAL OF CANCER JUL 2000, (200007), vol. 83, no. 2, ISSN 0007-0920, pages 252 - 260 | - BARBAS S M ET AL, "Human autoantibody recognition of DNA.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 28 MAR 1995, (19950328), vol. 92, no. 7, ISSN 0027-8424, pages 2529 - 2533 | - BEIBOER S H ET AL, "Guided selection of a pan carcinoma specific antibody reveals similar binding characteristics yet structural divergence between the original murine antibody and its human equivalent.", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 25 FEB 2000, (20000225), vol. 296, no. 3, ISSN 0022-2836, pages 833 - 849 | - POLYMENIS M ET AL, "Critical binding site amino acids of anti-Z-DNA single chain Fv molecules. Role of heavy and light chain CDR3 and relationship to autoantibody activity.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY (BALTIMORE, MD. : 1950) 1 JUN 1994, (19940601), vol. 152, no. 11, ISSN 0022-1767, pages 5318 - 5329 | - DITZEL H J ET AL, "Determinants of polyreactivity in a large panel of recombinant human antibodies from HIV-1 infection.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY (BALTIMORE, MD. : 1950) 15 JUL 1996, (19960715), vol. 157, no. 2, ISSN 0022-1767, pages 739 - 749 | - RADER C ET AL, "A phage display approach for rapid antibody humanization: designed combinatorial V gene libraries.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 21 JUL 1998, (19980721), vol. 95, no. 15, ISSN 0027-8424, pages 8910 - 8915 | - BARBAS SHANA M ET AL, "Recognition of DNA by synthetic antibodies", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (1994), vol. 116, no. 5, ISSN 0002-7863, pages 2161 - 2162 | vom Anmelder | US4474893 | WO8800052 | US4946778 | US4954617 | WO9410332 | US2003017534 | US2003118592 | US2003133939 | - GRAZIANO, R.F. ET AL., J. IMMUNOL, (1995), vol. 155, no. 10, pages 4996 - 5002 | - MORTON, H.C. ET AL., CRITICAL REVIEWS IN IMMUNOLOGY, (1996), vol. 16, pages 423 - 440 | - MONTEIRO, R.C. ET AL., J. LMMUNOL., (1992), vol. 148, page 1764 | - D. M. KRANZ ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI., (1981), vol. 78, page 5807 | - KARPOVSKY ET AL., J. EXP. MED., (1984), vol. 160, page 1686 | - LIU, MA ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1985), vol. 82, page 8648 | - BEHRING, INS. MITT., (1985), no. 78, pages 118 - 132 | - BRENNAN ET AL., SCIENCE, (1985), vol. 229, pages 81 - 83 | - GLENNIE ET AL., J. IMMUNOL., (1987), vol. 139, pages 2367 - 2375 |