EP1442906 - Klimaanlage mit überkritischem Kältemittel für Fahrzeugkarosserien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.10.2007 [2007/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai, Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | [2006/45] |
Frühere [2004/32] | Für alle benannten Staaten Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai, Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | Erfinder | 01 /
Okawara, Yasuhito c/o Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | 02 /
Yajima, Toshio c/o Calsonic Kansei Corporation 5-24-15, Minamidai Nakano-ku Tokyo 164-8602 / JP | [2004/32] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/32] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04002226.1 | 02.02.2004 | [2004/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030026035 | 03.02.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003026035 | [2004/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1442906 | Datum: | 04.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1442906 | Datum: | 28.12.2005 | [2005/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1442906 | Datum: | 08.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.11.2005 | Klassifikation | IPC: | B60H1/32 | [2004/32] | CPC: |
F25B9/008 (EP,US);
B60H1/3208 (EP,US);
F25B49/022 (EP,US);
B60H2001/3241 (EP,US);
B60H2001/3255 (EP,US);
B60H2001/3266 (EP,US);
B60H2001/3275 (EP,US);
B60H2001/3285 (EP,US);
F25B2309/061 (EP,US);
F25B2341/063 (EP,US);
F25B2600/02 (EP,US);
F25B2600/17 (EP,US);
F25B2600/2505 (EP,US);
F25B2700/19 (EP,US);
F25B2700/2102 (EP,US);
F25B2700/21172 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/36] |
Frühere [2004/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Klimaanlage mit überkritischem Kältemittel für Fahrzeugkarosserien | [2004/32] | Englisch: | Air conditioning apparatus using supercritical refrigerant for vehicle | [2004/32] | Französisch: | Appareil de climatisation avec un réfrigérant supercritique pour véhicules | [2004/32] | Prüfungsverfahren | 20.01.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/12] | 18.05.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.09.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.09.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0952412 (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS [JP], et al) [A] 1; | [A]EP0952344 (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS [JP])[A] 1; | [A]DE19947886 (SANDEN CORP [JP]) [A] 1 * column 3, line 33 - line 43 * * column 8, line 13 - line 18 * * figure - *; | [A]US2002100285 (BARUSCHKE WILHELM [DE], et al) [A] 1 * paragraph [0002] - paragraph [0003] * * paragraph [0014] * * paragraph [0023] * * paragraph [0035] * * abstract * | vom Anmelder | JPH02931668 |