Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1450144

EP1450144 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DIGITALEN SICHERUNG VON MESSWERTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2004/35]Verfahren und Vorrichtung zur digitalen Sicherung von Messwerten
[2019/29]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  13.09.2019
Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.02.2020
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  24.06.2019
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  28.04.2017
Letztes Ereignis   Tooltip13.09.2019(Voraussichtliche) Erteilungveröffentlicht am 16.10.2019  [2019/42]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstraße 100
64293 Darmstadt / DE
[2019/42]
Frühere [2019/01]Für alle benannten Staaten
Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstraße 100
64293 Darmstadt / DE
Frühere [2016/47]Für alle benannten Staaten
Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstraße 100
64293 Darmstadt / DE
Frühere [2004/35]Für alle benannten Staaten
Schenck Process GmbH
Landwehrstrasse 55
64293 Darmstadt / DE
Erfinder01 / Rauchschwalbe, Ulrich, Dr.
Andreasgasse 5
64846 Gross-Zimmern / DE
02 / Henhapl, Birgit, Dr.
Am Erlenberg 24
64354 Reinheim / DE
03 / Wiesmaier, Alex
Nieder-Ramstädter Strasse 183A
64285 Darmstadt / DE
04 / Ludwig, Christoph
Heidelberger Strasse 205
64285 Darmstadt / DE
05 / Ruppert, Markus
Odenwaldstrasse 40
64297 Darmstadt / DE
06 / Buchmann, Johannes, Prof. Dr.
Heinrich-Delp-Strasse 142A
64297 Darmstadt / DE
 [2019/42]
Frühere [2005/24]01 / Rauchschwalbe, Ulrich
Andreasgasse 5
64846 Gross-Zimmern / DE
02 / Henhapl, Birgit, Dr.
Am Erlenberg 24
64354 Reinheim / DE
03 / Wiesmaier, Alex
Nieder-Ramstädter Strasse 183A
64285 Darmstadt / DE
04 / Ludwig, Christoph
Heidelberger Strasse 205
64285 Darmstadt / DE
05 / Ruppert, Markus
Odenwaldstrasse 40
64297 Darmstadt / DE
06 / Buchmann, Johannes, Prof. Dr.
Heinrich-Delp-Strasse 142A
64297 Darmstadt / DE
Frühere [2004/35]01 / RAUCHSCHWALBE, Ulrich
Andreasgasse 5
64846 Gross-Zimmern / DE
Vertreter(deleted)
...
[2012/40]
Frühere [2004/35]Behrens, Helmut, Dipl.-Ing.
Gross-Gerauer Weg 55
64295 Darmstadt / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag04003857.220.02.2004
[2004/35]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE2003100809224.02.2003         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10308092
[2004/35]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP1450144
Datum:25.08.2004
Sprache:DE
[2004/35]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP1450144
Datum:26.07.2006
[2006/30]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1450144
Datum:16.10.2019
Sprache:DE
[2019/42]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP23.06.2006
KlassifikationInternationalen:H04L29/06, G01G23/01
[2019/28]
Frühere Internationalen [2006/29]H04L9/32, G01G23/01
Frühere Internationalen [2004/35]G01G23/01
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2019/42]
Frühere [2004/35]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DIGITALEN SICHERUNG VON MESSWERTEN[2019/29]
Englisch:METHOD AND DEVICE FOR DIGITAL PROTECTION OF MEASURED VALUES[2019/29]
Französisch:PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR LA PROTECTION DIGITALE DE VALEURS MESURÉES[2019/29]
Frühere [2004/35]Verfahren und Vorrichtung zur digitalen Sicherung von Messwerten
Frühere [2004/35]Method and device for digital protection of measured values
Frühere [2004/35]Procédé et dispositif pour la protection digitale de valeurs mesurées
Prüfungsverfahren07.12.2006Prüfungsantrag gestellt  [2007/03]
06.11.2007Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
08.04.2008Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
26.03.2012Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
18.07.2012Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
20.04.2017Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
22.08.2017Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
22.10.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
01.03.2019Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
25.06.2019Ankündigung der Patenterteilung
02.09.2019Erteilungsgebühr entrichtet
02.09.2019Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
02.09.2019Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  06.11.2007
Entrichtete GebührenJahresgebühr
28.02.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
13.04.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
13.02.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
25.02.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
10.03.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
23.02.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
24.02.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
21.02.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
20.02.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11
23.02.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12
22.02.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13
17.02.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14
22.02.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15
21.02.2019Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
28.02.200704   M06   Gebühr entrichtet am   13.04.2007
28.02.201007   M06   Gebühr entrichtet am   10.03.2010
Angeführte Dokumente:Recherche[X]WO0051284  (INTERFACE LOGIC SYSTEMS INC [US]) [X] 1,4,6-8 * abstract * * page 1, line 3 - page 5, line 18 *;
 [X]US2001002485  (BISBEE STEPHEN F [US], et al) [X] 1,8 * abstract * * paragraph [0006] - paragraph [0010] * * paragraph [0017] * * paragraph [0028] *;
 [A]EP1217783  (HITACHI LTD [JP]) [A] 2,5 * paragraph [0018] * * paragraph [0022] * * paragraph [0028] * * paragraph [0034] - paragraph [0049] * * figures 1,11 *;
 [A]EP0949563  (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 3,9 * abstract * * paragraph [0016] * * figure 3 *;
 [A]  - SCHMEH, KLAUS, "Kryptographie und Public-Key-Infrastrukturen im Internet", DPUNKT.VERLAG, Heidelberg, (2001), pages 150 - 151, XP002383982 [A] 3,9 * page 150 - page 151 *
PrüfungDE10022402
vom AnmelderEP0911618
 DE4441231
 WO0051284