EP1480194 - System zur Energierückgewinnung und Ansteuerverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 14.01.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.01.2011 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 16.02.2011 [2011/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics, Inc. 20, Yeoeuido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2004/48] | Für alle benannten Staaten LG Electronics, Inc. 20, Yeoeuido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 151-721 / KR | Erfinder | 01 /
Kwak, Jong Woon Namhyeon-dong 1082-30ho 1FI Gwanak-gu Seoul / KR | 02 /
Choi, Jeong Pil LG Village Apt.305-804 Geumgok-dong 530(73/2) Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2004/48] | Vertreter | Trinks, Ole, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2010/47] | Trinks, Ole, et al Meissner, Bolte & Partner GbR P.O. Box 102605 86016 Augsburg / DE | ||
Frühere [2009/29] | Vetter, Ewald Otto, et al Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozietät Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | ||
Frühere [2004/48] | Vetter, Ewald Otto, et al Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozietät GbR (Depotstrasse 5 1/2, 86199 Augsburg), Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04012105.5 | 21.05.2004 | [2004/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20030032474 | 22.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2003032474 | [2004/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1480194 | Datum: | 24.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1480194 | Datum: | 22.03.2006 | [2006/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.02.2006 | Klassifikation | IPC: | G09G3/288 | [2004/48] | CPC: |
G09G3/2965 (EP,US);
G09G3/296 (KR);
G09G3/298 (EP,US);
G09G2310/066 (EP,US);
G09G2330/024 (EP,US);
G09G3/294 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2006/48] |
Frühere [2004/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zur Energierückgewinnung und Ansteuerverfahren dafür | [2004/48] | Englisch: | Energy recovery circuit and driving method thereof | [2004/48] | Französisch: | Système de récupération d'énergie et procédé de commande correspondant | [2004/48] | Prüfungsverfahren | 15.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/34] | 11.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.01.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 20.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2007 | Termin der mündlichen Verhandlung | 22.06.2007 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2011/07] | 22.06.2007 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 23.09.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 07.12.2010 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/07] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 21.08.2007 | Beschwerde eingegangen No. T1841/07 | 22.10.2007 | Begründung eingereicht | 07.12.2010 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen | 07.12.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 13.12.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 02.11.2006 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 02.11.2006 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP0261584 (UNIV ILLINOIS [US]) [X] 1-7,9-12 * page 8, lines 34-42; figures 5,6,8,9 * * page 9, line 51 - page 10, line 48 * [Y] 8; | [Y]EP1160756 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 8* paragraphs [0125] - [0129]; figure 9 *; | [X]EP1267320 (PIONEER CORP [JP], et al) [X] 1-7,9-12 * paragraphs [0015] , [0044] , [0045] , [0049] - [0052] - [0062] - [0077]; figures 2,4-6 * | Prüfung | US5861737 |