EP1510743 - Kupplungsleitung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.12.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.12.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.01.2007 [2007/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten REHAU AG + Co Rheniumhaus 95111 Rehau / DE | [2005/09] | Erfinder | 01 /
Steffl, Udo Kehrleiten 24 95466 Weidenberg / DE | [2005/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04017264.5 | 22.07.2004 | [2005/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003135889 | 06.08.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10335889 | [2005/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1510743 | Datum: | 02.03.2005 | Sprache: | DE | [2005/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1510743 | Datum: | 26.10.2005 | [2005/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2005 | Klassifikation | IPC: | F16L9/127, F16L11/04, C08L77/00, C08L77/02, C08L77/06, C08K3/00, C08K3/34, C08K3/36 | [2005/43] | CPC: |
F16L9/12 (EP);
C08L77/00 (EP);
C08L77/02 (EP);
C08K3/013 (EP);
C08K3/346 (EP);
C08K3/36 (EP);
| C-Set: |
C08L77/00, C08L25/00 (EP);
C08L77/00, C08L2666/06 (EP);
C08L77/00, C08L51/00 (EP);
C08L77/02, C08L25/00 (EP); |
Frühere IPC [2005/09] | F16L9/127, C08L77/00, C08L77/02, C08K3/00, C08K3/34, C08K3/36 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2006/27] |
Frühere [2005/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kupplungsleitung | [2005/09] | Englisch: | Coupling pipe | [2005/09] | Französisch: | Conduit tubulaire de raccordement | [2005/09] | Prüfungsverfahren | 27.04.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/03] | 24.08.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/03] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.06.2006 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.06.2006 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 08.06.2006 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2006 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0775728 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO [JP]) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]EP0823455 (IDEMITSU KOSAN CO [JP]) [X] 1-7* the whole document *; | [X]WO9914273 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1-7 * the whole document * |