EP1519101 - Spülbarer Behälter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, HU, TR | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 7201 Hamilton Boulevard Allentown, PA 18195-1501 / US | [2005/13] | Erfinder | 01 /
Steidl, Thomas Andrew 2928 Anaheim St. Escondido, CA 92025 / US | 02 /
Vivanco, Gildardo 3828 Mission Boulevard San Diego, CA 92109 / US | 03 /
Birtcher, Charles Michael 30653 Rolling Hills Drive Valley Center, CA 92082 / US | [2005/13] | Vertreter | Marx, Lothar Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Postfach 86 02 45 81629 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/49] | Marx, Lothar Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | ||
Frühere [2005/13] | Marx, Lothar, Dr. Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04022387.7 | 21.09.2004 | [2005/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030669942 | 24.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 669942 | [2005/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1519101 | Datum: | 30.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1519101 | Datum: | 21.02.2007 | [2007/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1519101 | Datum: | 03.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.2007 | Klassifikation | IPC: | F17C13/04, C23C16/44, B08B9/00 | [2007/08] | CPC: |
F17C13/04 (EP,US);
H01L21/02 (KR);
B01J4/00 (KR);
B08B9/00 (EP,US);
C23C16/4402 (EP,US);
F17C2221/05 (EP,US);
F17C2223/0153 (EP,US);
F17C2223/033 (EP,US);
F17C2223/043 (EP,US);
F17C2223/047 (EP,US);
F17C2227/044 (EP,US);
F17C2260/044 (EP,US);
|
Frühere IPC [2005/13] | F17C13/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spülbarer Behälter | [2005/13] | Englisch: | Purgeable container | [2005/13] | Französisch: | Réservoir purgeable | [2005/13] | Prüfungsverfahren | 22.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/19] | 07.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.04.2014 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 07.05.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.2014 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 08.09.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.10.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.11.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 04.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 09.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 08.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.09.2004 | AT | 03.12.2014 | BE | 03.12.2014 | BG | 03.12.2014 | CY | 03.12.2014 | CZ | 03.12.2014 | DK | 03.12.2014 | EE | 03.12.2014 | ES | 03.12.2014 | FI | 03.12.2014 | MC | 03.12.2014 | NL | 03.12.2014 | PL | 03.12.2014 | RO | 03.12.2014 | SE | 03.12.2014 | SI | 03.12.2014 | SK | 03.12.2014 | TR | 03.12.2014 | GR | 04.03.2015 | PT | 03.04.2015 | [2017/39] |
Frühere [2016/24] | AT | 03.12.2014 | |
BE | 03.12.2014 | ||
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
MC | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SI | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2016/23] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
MC | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SI | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SI | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
DK | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2015/37] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
PL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
SK | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
CZ | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
RO | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
EE | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
PT | 03.04.2015 | ||
Frühere [2015/26] | AT | 03.12.2014 | |
CY | 03.12.2014 | ||
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
Frühere [2015/25] | AT | 03.12.2014 | |
ES | 03.12.2014 | ||
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
Frühere [2015/24] | ES | 03.12.2014 | |
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | ||
SE | 03.12.2014 | ||
GR | 04.03.2015 | ||
Frühere [2015/23] | ES | 03.12.2014 | |
FI | 03.12.2014 | ||
NL | 03.12.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6431229 (BIRTCHER CHARLES MICHAEL [US], et al) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]EP1327603 (AIR PROD & CHEM [US]) [X] 1-10* the whole document *; | [PX]EP1365041 (AIR PROD & CHEM [US]) [PX] 1-10 * the whole document * |