EP1542416 - Entzerrer und Verfahren zum Setzen eines Startwertes für den Entzerrer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.12.2012 [2012/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Frühere [2005/24] | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-01 / JP | Erfinder | 01 /
Shimobayashi, Shinya c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | 02 /
Matsumoto, Mariko c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | [2005/24] | Vertreter | Stork Bamberger Patentanwälte PartmbB Meiendorfer Strasse 89 22145 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2012/07] | Stork Bamberger Patentanwälte Postfach 73 04 66 22124 Hamburg / DE | ||
Frühere [2005/24] | Patentanwälte Wenzel & Kalkoff Grubesallee 26 22143 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04090485.6 | 10.12.2004 | [2005/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030411701 | 10.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003411701 | [2005/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1542416 | Datum: | 15.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1542416 | Datum: | 27.09.2006 | [2006/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.08.2006 | Klassifikation | IPC: | H04L25/03 | [2005/24] | CPC: |
H04L25/03038 (EP,US);
H04L2025/03477 (EP,US);
H04L2025/03605 (EP,US);
H04L2025/03656 (EP,US);
H04L25/0226 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2007/22] |
Frühere [2005/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Entzerrer und Verfahren zum Setzen eines Startwertes für den Entzerrer | [2005/24] | Englisch: | Equalizer and method of setting initial value for same | [2005/24] | Französisch: | Egalisateur et procédé de mise d'une valeur initiale pour l'égalisateur | [2005/24] | Prüfungsverfahren | 20.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/49] | 05.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/52] | 10.08.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/52] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.05.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5517524 (SATO TERUO [JP]) [X] 1-9 * column 1, line 60 - column 2, line 54 * * column 3, line 19 - line 57 * * figure 2; claim 1 *; | [X]WO0059168 (UNIV BRISTOL [GB], et al) [X] 1,7-9 * page 5, line 4 - line 17 * * page 7, line 15 - line 20 * * page 8, line 13 - line 14 * * claims 1,2 *; | [A] - HAYKIN S, "Adaptive Filter Theory, PASSAGE", ADAPTIVE FILTER THEORY, (1996), pages 432 - 437, XP002251177 [A] 1-9 * the whole document * | Prüfung | EP0825727 | GB2333013 | vom Anmelder | US5517524 | WO0059168 | - Base and Application of Signal Processing, NISSHIN SHUPPAN CO. |