EP1501298 - Verfahren und Vorrichtung zum Identifizieren von Fernsehkinoanteilen und Editierfehlern in einer Videosequenz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.09.2008 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IT | veröffentlicht am 08.10.2008 [2008/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan 3-Dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-Do 442-742 / KR | [N/P] |
Frühere [2006/31] | Für alle benannten Staaten SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416 Maetan 3-Dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-Do 442-742 / KR | ||
Frühere [2005/04] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan 3-Dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-Do 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
LEE, Young-ho 302, 12-5, Seokchon-dong, Songpa-gu Seoul / KR | 02 /
YANG, Seung-joon 109-2101, Samsung Raemian Apartment, Dogok-dong Gangnam-gu, Seoul / KR | [2005/04] | Vertreter | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | ||
Frühere [2005/04] | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04102871.3 | 22.06.2004 | [2005/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20030049909 | 21.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2003049909 | [2005/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1501298 | Datum: | 26.01.2005 | Sprache: | EN | [2005/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1501298 | Datum: | 02.08.2006 | Sprache: | EN | [2006/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.2004 | Klassifikation | IPC: | H04N7/01 | [2005/04] | CPC: |
H04N7/0115 (EP,US);
H04N5/253 (KR);
H04N7/012 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2005/41] |
Frühere [2005/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Identifizieren von Fernsehkinoanteilen und Editierfehlern in einer Videosequenz | [2005/04] | Englisch: | Method and apparatus of identifying a telecine portion and bad-edits in a video sequence | [2005/04] | Französisch: | Procédé et dispositif servant à identifier une partie de vidéo convertie en télécinéma et des défauts d'édition | [2005/04] | Prüfungsverfahren | 08.03.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/24] | 06.05.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.07.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 15.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.11.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 03.01.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.05.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.05.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/28] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 17.05.2006 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.05.2006 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 02.06.2006 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 31.08.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 31.08.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2008/41] |
Frühere [2007/43] | IT | 02.08.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO9739577 (SNELL & WILCOX LTD [GB], et al) [X] 1,4,5,8-10,16[A] 2,3,6,7,11-15,17-19; | [X]US6509933 (HONDA HIROFUMI [JP]) [X] 1-19 * column 1, line 16 - column 2, line 3 * * column 5, line 9 - column 8, line 55; figure 2 * |